Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willi Reimann (bis 27.05.2004) | 24.12.1949 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ján Kocian (bis 30.06.2004) | 13.03.1958 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oka Nikolov (bis 30.06.2013) | 25.05.1974 | |||
22 | Markus Pröll (bis 30.06.2004) | 28.08.1979 | |||
30 | Andreas Menger (bis 30.06.2005) | 11.09.1972 | |||
Abwehr | |||||
2 | Sven Günther (bis 30.06.2004) | 22.02.1974 | |||
3 | Henning Bürger (bis 30.06.2004) | 16.12.1969 | |||
4 | Andree Wiedener (bis 30.06.2004) | 14.03.1970 | |||
5 | Jens Keller (bis 30.06.2005) | 24.11.1970 | |||
13 | Uwe Bindewald (bis 30.06.2004) | 13.08.1968 | |||
15 | Jurica Puljiz (bis 30.06.2006) | 13.12.1979 | |||
18 | Baldo Di Gregorio (bis 30.06.2004) | 22.01.1984 | |||
21 | Lars Weißenfeldt (bis 30.06.2004) | 15.02.1980 | |||
23 | Jean Tsoumou-Madza (bis 30.06.2004) | 31.01.1975 | |||
26 | Geri Çipi (bis 25.01.2004) | 28.02.1976 | |||
28 | Nascimento (ab 27.01.2004) (bis 30.06.2004) | 14.03.1980 | |||
29 | Chris (ab 30.08.2003) (bis 30.08.2011) | 25.08.1978 | |||
33 | Ingo Hertzsch (ab 22.01.2004) (bis 30.06.2004) | 22.07.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | David Montero (bis 28.08.2003) | 16.01.1974 | |||
7 | Ervin Skela (bis 30.06.2004) | 17.11.1976 | |||
8 | Stefan Lexa (bis 30.06.2006) | 01.11.1976 | |||
11 | Jermaine Jones (bis 26.01.2004) | 03.11.1981 | |||
16 | Markus Kreuz (bis 30.06.2004) | 29.04.1977 | |||
17 | Daniyel Cimen (bis 31.12.2006) | 19.01.1985 | |||
19 | Mehmet Dragusha (bis 30.06.2005) | 09.10.1977 | |||
24 | Alexander Schur (bis 30.06.2006) | 23.07.1971 | |||
25 | Alexander Huber (bis 31.12.2005) | 25.02.1985 | |||
27 | Christoph Preuß (ab 21.08.2003) (bis 30.06.2004) | 04.07.1981 | |||
32 | Andreas Möller (ab 30.08.2003) (bis 02.03.2004) | 02.09.1967 | |||
Sturm | |||||
6 | Ioannis Amanatidis (ab 20.01.2004) (bis 30.06.2004) | 03.12.1981 | |||
9 | Du-Ri Cha (bis 30.06.2004) | 25.07.1980 | |||
10 | Nico Frommer (bis 30.06.2004) | 08.04.1978 | |||
14 | Franciel Rodrigo (bis 31.12.2003) | 17.02.1982 | |||
20 | Markus Beierle (bis 30.06.2005) | 02.06.1972 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 01.09.2003 17:30 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.10.2003 19:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |