Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jürgen Roth-Lebenstedt (bis 30.06.2006) | 22.10.1962 | ||||
Trainer | |||||
Paul Linz (bis 23.05.2005) | 04.01.1956 | ||||
Co-Trainer | |||||
Arno Michels (bis 24.10.2005) | 16.09.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Ischdonat (bis 30.06.2005) | 09.06.1976 | |||
21 | Axel Keller (bis 30.06.2004) | 25.03.1977 | |||
23 | Faris Efendić (bis 30.06.2004) | 20.02.1983 | |||
24 | Dario Krešić (bis 30.06.2005) | 11.01.1984 | |||
Abwehr | |||||
2 | Sammy Habte (bis 30.06.2004) | 14.10.1983 | |||
3 | Hasan Vural (bis 30.06.2004) | 17.12.1973 | |||
6 | Harry Koch (bis 30.06.2006) | 15.11.1969 | |||
19 | Miodrag Latinovic (bis 31.01.2005) | 29.08.1970 | |||
25 | Sebastian Pelzer (ab 01.01.2004) (bis 30.06.2005) | 24.09.1980 | |||
27 | Milan Drageljevic (bis 30.06.2004) | 28.02.1977 | |||
29 | Marcus Koster (bis 31.05.2004) | 14.09.1972 | |||
31 | Igor Budiša (ab 01.01.2004) (bis 30.06.2004) | 23.09.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Adnan Kevric (bis 30.06.2004) | 02.05.1970 | |||
5 | Markus Lösch (bis 30.06.2004) | 26.09.1971 | |||
7 | Claus Grzeskowiak (bis 30.06.2005) | 30.12.1973 | |||
8 | Catalin Racanel (bis 30.06.2005) | 23.09.1976 | |||
10 | Rudi Thömmes (bis 30.06.2004) | 17.12.1968 | |||
12 | Carsten Marell (bis 30.06.2004) | 08.09.1970 | |||
13 | Milorad Peković (bis 30.06.2005) | 05.08.1977 | |||
14 | Sebastian Zimmer (bis 30.06.2005) | 31.08.1982 | |||
16 | Matthias Keller (bis 30.06.2005) | 20.11.1974 | |||
20 | Daniel Bauer (bis 30.06.2005) | 17.10.1982 | |||
28 | Sebastian Becker (ab 01.01.2004) (bis 30.06.2004) | 10.04.1985 | |||
Sturm | |||||
9 | Danny Winkler (bis 30.06.2004) | 16.08.1973 | |||
11 | Antun Labak (bis 30.06.2005) | 14.07.1970 | |||
15 | Petar Divić (bis 30.06.2004) | 11.07.1975 | |||
17 | Joseph Aziz (bis 30.06.2004) | 07.01.1974 | |||
18 | Najeh Braham (bis 30.06.2004) | 20.05.1977 | |||
22 | Nico Patschinski (bis 30.06.2004) | 08.11.1976 | |||
23 | Thomas Klasen (bis 30.06.2005) | 16.09.1983 | |||
25 | Christian Repplinger (bis 31.12.2003) | 11.01.1979 | |||
30 | Michael Fleck (bis 30.06.2004) | 06.01.1981 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.08.2003 19:00 Uhr |
4 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |