Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Schädlich (bis 17.12.2007) | 30.12.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Holger Erler (bis 17.12.2007) | 21.03.1950 | ||||
Torwart | |||||
1 | Russi Petkov (bis 30.06.2007) | 21.06.1976 | |||
21 | Jörg Hahnel (bis 30.06.2006) | 11.01.1982 | |||
25 | Mirco Egert (bis 30.06.2004) | 16.04.1983 | |||
31 | Tomasz Bobel (ab 01.01.2004) (bis 30.06.2004) | 29.12.1974 | |||
Abwehr | |||||
2 | Rene Krasselt (bis 30.06.2005) | 24.11.1972 | |||
3 | Petr Grund (bis 30.06.2004) | 29.09.1970 | |||
17 | Thorsten Görke (bis 30.06.2004) | 22.09.1976 | |||
19 | Rüdiger Rehm (bis 30.06.2005) | 22.11.1978 | |||
23 | René Trehkopf (bis 30.06.2008) | 08.04.1980 | |||
24 | Nikolče Noveski (bis 30.06.2004) | 28.04.1979 | |||
Mittelfeld | |||||
Tobias Preuß (bis 31.12.2003) | 01.05.1979 | ||||
4 | Gregor Berger (bis 30.06.2005) | 21.11.1975 | |||
5 | Matthias Heidrich (bis 30.06.2005) | 10.12.1977 | |||
6 | Jörg Emmerich (bis 30.06.2008) | 09.03.1974 | |||
7 | Marco Kurth (bis 30.06.2008) | 18.08.1978 | |||
11 | Kay-Uwe Jendrossek (bis 30.06.2004) | 25.10.1971 | |||
13 | Michel Petrick (bis 30.06.2004) | 11.09.1981 | |||
14 | Skerdilaid Curri (bis 30.06.2012) | 06.10.1975 | |||
15 | Frank Berger (bis 30.06.2005) | 07.11.1977 | |||
16 | Dino Toppmöller (ab 20.08.2003) (bis 30.06.2004) | 23.11.1980 | |||
18 | Swetomir Tschipew (bis 30.06.2004) | 16.08.1977 | |||
28 | Maik Kunze (bis 30.06.2004) | 08.03.1977 | |||
33 | Mike Barten (ab 01.01.2004) (bis 30.06.2004) | 20.11.1973 | |||
Sturm | |||||
8 | Ronny Jank (bis 30.06.2004) | 01.12.1975 | |||
9 | Rostislav Broum (bis 30.06.2004) | 25.06.1974 | |||
10 | Chwitscha Schubitidse (bis 30.06.2005) | 31.08.1974 | |||
20 | Mirko Ullmann (bis 30.06.2004) | 12.06.1975 | |||
30 | Ersin Demir (ab 01.01.2004) (bis 30.06.2007) | 08.12.1977 | |||
34 | Andrzej Juskowiak (ab 26.01.2004) (bis 30.06.2004) | 03.11.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.2003 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |