Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Franz-Josef Reckels (bis 30.06.2004) | |||||
Torwart | |||||
Daniel Brink (bis 30.06.2008) | 18.08.1983 | ||||
Thorben Maybaum (bis 30.06.2004) | 09.05.1975 | ||||
Tim Klingbeil (bis 30.06.2004) | 06.10.1977 | ||||
Abwehr | |||||
Burak Yarar (ab 01.01.2004) (bis 30.06.2005) | 07.03.1979 | ||||
André Bertelsbeck (bis 30.06.2004) | 03.12.1971 | ||||
Ingo Niehaus (bis 30.06.2004) | |||||
Thorsten Schütte (bis 30.06.2004) | 03.09.1977 | ||||
Mittelfeld | |||||
Martin Roling (bis 30.06.2008) | 06.11.1976 | ||||
Metin Tüfekci (bis 30.06.2008) | 17.10.1979 | ||||
Christoph Klein-Reesink (bis 30.06.2008) | 17.01.1977 | ||||
Michael Hüsing (bis 30.06.2006) | 05.10.1980 | ||||
Andre Reinke (bis 30.06.2006) | 14.11.1975 | ||||
Ismail Altunsaban (ab 01.01.2004) (bis 31.12.2004) | 27.08.1983 | ||||
Benjamin Blanke (bis 30.06.2004) | 13.08.1977 | ||||
Frank Kotzek (bis 30.06.2004) | 11.12.1973 | ||||
Florian Reckels (bis 30.06.2004) | 23.06.1982 | ||||
Markus Schütte (bis 30.06.2004) | 12.01.1979 | ||||
Oliver Reeker (bis 30.06.2004) | 21.10.1973 | ||||
Benjamin Hettwer (bis 30.06.2004) | 14.05.1982 | ||||
Dennis da Silva (bis 30.06.2004) | 07.07.1983 | ||||
Sascha Lindner (bis 30.06.2004) | 22.01.1979 | ||||
18 | Stephan Sloot (bis 30.06.2005) | 16.01.1982 | |||
Sturm | |||||
Thorsten Schmidt (bis 31.01.2007) | 25.08.1978 | ||||
Tobias Wehmschulte (bis 30.06.2006) | 06.02.1981 | ||||
Christian Brüning (bis 30.06.2004) | 23.09.1974 | ||||
Dirk Bültbrun (bis 30.06.2004) | 06.10.1972 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.2003 17:00 Uhr |
0 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |