Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heiko Tegge (bis 30.06.2005) | 03.02.1961 | ||||
Christian Schreier (bis 30.06.2004) | 04.02.1959 | ||||
Torwart | |||||
1 | Sven Schmidtke (bis 30.06.2005) | 01.02.1975 | |||
12 | Phillip Walz (bis 30.06.2013) | 01.12.1992 | |||
12 | Stefan Junge (bis 30.06.2005) | 19.10.1979 | |||
16 | Andre Krüger (bis 30.06.2004) | 12.05.1975 | |||
Abwehr | |||||
2 | Thorsten Grümmer (bis 30.06.2005) | 19.09.1965 | |||
4 | Assana Topé (bis 30.06.2004) | 18.12.1975 | |||
5 | Marko Riegel (bis 30.06.2006) | 04.09.1974 | |||
19 | Stefan Malchow (bis 30.06.2005) | 30.09.1981 | |||
20 | Sven Wittfot (bis 30.06.2007) | 27.11.1974 | |||
23 | Maurice Muandula (bis 30.06.2004) | 12.12.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Michael Koch (bis 30.06.2004) | 27.09.1969 | |||
3 | Stefan Purtz (bis 30.06.2005) | 19.01.1973 | |||
7 | Slavomir Pocisk (bis 30.06.2004) | 09.08.1979 | |||
8 | Dinalo Adigo (bis 30.06.2005) | 25.07.1972 | |||
10 | Jan van Oirschot (bis 30.06.2005) | 05.02.1972 | |||
10 | Berkan Algan (bis 30.06.2004) | 29.03.1977 | |||
15 | Söhren Grudzinski (bis 30.06.2004) | 18.02.1975 | |||
17 | Christian Radom (bis 30.06.2005) | 06.07.1981 | |||
18 | Hendrik Völzke (bis 30.06.2007) | 22.03.1975 | |||
22 | Christian Urgast (bis 30.06.2006) | 10.11.1980 | |||
Sturm | |||||
6 | Sebastian Gericke (bis 30.06.2004) | 17.05.1983 | |||
9 | Marcel Salomo (bis 30.06.2004) | 27.05.1979 | |||
11 | Christian Kollmorgen (bis 30.06.2005) | 15.11.1977 | |||
14 | Oleh Holowan (bis 30.06.2004) | 21.09.1971 | |||
15 | Lutz Schwerinski (bis 30.06.2005) | 18.02.1966 | |||
21 | Paulo Cesar Rodrigues (bis 30.06.2004) | 20.05.1980 | |||
25 | Christian Lutz (bis 30.06.2004) | 03.11.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.2003 17:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |