Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Andreas Bergmann (ab 29.03.2004) (bis 20.11.2006) | 18.06.1959 | ||||
Franz Gerber (bis 28.03.2004) | 27.11.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dirk Zander (bis 30.06.2004) | 13.05.1965 | ||||
Harald Gärtner (bis 28.03.2004) | 30.11.1968 | ||||
Markus Lotter (bis 30.07.2003) | 28.09.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Achim Hollerieth (bis 30.06.2006) | 24.09.1973 | |||
20 | Frank Dröge (bis 30.06.2006) | 08.05.1979 | |||
30 | Torsten Miethe (bis 30.06.2004) | 15.06.1977 | |||
Abwehr | |||||
Michael Hempen (ab 01.06.2004) (bis 30.09.2006) | 30.08.1974 | ||||
2 | Cory Gibbs (bis 03.02.2004) | 14.01.1980 | |||
3 | Nascimento (bis 26.01.2004) | 14.03.1980 | |||
4 | Fabio Morena (bis 30.06.2012) | 19.03.1980 | |||
6 | Jens Matthies (bis 30.06.2004) | 29.06.1977 | |||
21 | Holger Stanislawski (bis 30.06.2004) | 26.09.1969 | |||
24 | Marco Gruszka (ab 25.08.2003) (bis 30.06.2004) | 06.12.1975 | |||
26 | Ralph Gunesch (ab 01.09.2003) (bis 30.06.2006) | 02.09.1983 | |||
33 | Robert Palikuca (ab 03.02.2004) (bis 30.06.2006) | 24.05.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Hauke Brückner (bis 30.06.2007) | 29.02.1980 | |||
7 | Andreas Mayer (bis 30.06.2005) | 13.09.1972 | |||
8 | Daniel Sager (bis 30.06.2004) | 10.06.1979 | |||
13 | Patrick Mölzl (bis 30.06.2004) | 28.12.1980 | |||
14 | Willem Hupkes (ab 01.09.2003) (bis 30.06.2004) | 19.10.1979 | |||
16 | Heiko Ansorge (bis 30.06.2006) | 18.04.1984 | |||
17 | Fabian Boll (bis 30.06.2014) | 16.06.1979 | |||
18 | Mathias Hinzmann (bis 30.06.2006) | 02.01.1984 | |||
22 | Mourad Bounoua (bis 30.06.2005) | 30.07.1972 | |||
23 | Wojciech Bobrowski (bis 30.06.2004) | 20.12.1979 | |||
25 | Marinko Miletic (bis 30.06.2004) | 08.10.1980 | |||
Sturm | |||||
9 | Rico Hanke (bis 30.06.2005) | 04.08.1975 | |||
10 | Cosmin Uilacan (bis 30.06.2004) | 05.11.1980 | |||
11 | Philip Albrecht (bis 30.06.2005) | 21.11.1979 | |||
12 | Henry Nwosu (ab 17.10.2003) (bis 30.06.2004) | 14.02.1980 | |||
15 | Festus Agu (bis 30.06.2005) | 13.03.1975 | |||
19 | Audenzio Musci (bis 30.06.2004) | 09.03.1980 | |||
27 | Bertrand Bingana (bis 30.06.2004) | 02.01.1985 | |||
28 | Yusuf Akbel (ab 01.04.2004) (bis 03.08.2005) | 31.07.1984 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 01.09.2003 18:00 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.10.2003 19:30 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |