Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christian Backs (bis 30.06.2004) | 26.08.1962 | ||||
Torwart | |||||
Bosko Lučić (bis 30.06.2004) | 08.06.1971 | ||||
1 | Thomas Dame (bis 30.06.2004) | 03.01.1981 | |||
22 | Thorsten Lenze (bis 30.06.2004) | 26.01.1983 | |||
Abwehr | |||||
Marcus Kolbuch (bis 30.06.2004) | 04.11.1971 | ||||
3 | Patrick Antons (bis 30.06.2004) | 06.11.1983 | |||
4 | Ümit Tosun (bis 30.06.2004) | 13.11.1982 | |||
5 | Oliver Allenberg (bis 30.06.2004) | 03.06.1980 | |||
15 | Ertan Turan (bis 30.06.2004) | 30.01.1984 | |||
21 | Florian Hube (bis 30.06.2004) | 30.09.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Maurice Jacobsen (bis 30.06.2004) | 25.07.1983 | |||
7 | Eric Palmer (bis 30.06.2004) | 01.05.1982 | |||
8 | Gunnar Andrae (bis 30.06.2004) | 10.11.1981 | |||
10 | Engin Okatan (bis 30.06.2004) | 30.09.1980 | |||
13 | Thomas Breitfeld (bis 30.06.2004) | 08.08.1982 | |||
14 | Sebastian Ilic (bis 30.06.2007) | 22.05.1982 | |||
16 | Matthias Pahlow (bis 30.06.2004) | 17.02.1983 | |||
18 | Vittorio Mattera-Iacono (bis 30.06.2005) | 19.08.1979 | |||
19 | Michael Karaguen (bis 30.06.2004) | 29.03.1982 | |||
Sturm | |||||
9 | Karim Benyamina (bis 30.06.2004) | 18.12.1981 | |||
12 | Astrit Selanci (bis 30.06.2004) | 16.11.1984 | |||
17 | Johannes Schreier (bis 30.06.2004) | 16.12.1978 | |||
20 | Andreas Nitsche (bis 30.06.2004) | 27.03.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.2003 15:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |