Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jörg Sievers (bis 30.06.2014) | 22.09.1965 | ||||
Trainer | |||||
Ewald Lienen (ab 09.03.2004) (bis 09.11.2005) | 28.11.1953 | ||||
Ralf Rangnick (bis 07.03.2004) | 29.06.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Michael Frontzeck (ab 09.03.2004) (bis 09.11.2005) | 26.03.1964 | ||||
Mirko Slomka (bis 30.06.2004) | 12.09.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Gerhard Tremmel (bis 30.06.2004) | 16.11.1978 | |||
25 | Marc Ziegler (bis 30.06.2004) | 13.06.1976 | |||
30 | Daniel Haas (bis 30.06.2005) | 01.08.1983 | |||
Abwehr | |||||
3 | Dariusz Zuraw (bis 30.06.2008) | 14.11.1972 | |||
4 | Dame Diouf (bis 26.01.2004) | 31.03.1978 | |||
6 | Steven Cherundolo (bis 30.06.2014) | 19.02.1979 | |||
14 | Abel Xavier (ab 02.02.2004) (bis 30.06.2004) | 30.11.1972 | |||
15 | Thomas Schneider (bis 30.06.2004) | 24.11.1972 | |||
16 | Markus Schuler (bis 30.06.2004) | 01.08.1977 | |||
21 | Kléber (ab 01.09.2003) (bis 30.06.2004) | 01.04.1980 | |||
24 | Kostas Konstantinidis (bis 30.06.2004) | 31.08.1972 | |||
29 | Per Mertesacker (bis 07.08.2006) | 29.09.1984 | |||
40 | Vinicius (bis 30.04.2009) | 31.07.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Wladimir But (ab 01.02.2004) (bis 30.06.2004) | 07.09.1977 | |||
5 | Christoph Dabrowski (bis 30.06.2006) | 01.07.1978 | |||
8 | Altin Lala (bis 30.06.2012) | 18.11.1975 | |||
17 | Nebojsa Krupnikovic (bis 30.06.2005) | 15.08.1973 | |||
18 | Danijel Stefulj (bis 01.02.2004) | 02.06.1973 | |||
19 | Jaime (ab 29.01.2004) (bis 30.06.2004) | 20.03.1973 | |||
20 | Jan Šimák (bis 30.06.2004) | 13.10.1978 | |||
22 | Julian de Guzman (bis 30.06.2005) | 25.03.1981 | |||
27 | Silvio Schröter (bis 23.01.2008) | 29.06.1979 | |||
34 | Nils Pfingsten-Reddig (bis 30.06.2004) | 23.05.1982 | |||
35 | Björn Lindemann (bis 30.06.2004) | 23.01.1984 | |||
Sturm | |||||
7 | Mohamadou Idrissou (bis 31.01.2005) | 08.03.1980 | |||
9 | Thomas Christiansen (bis 30.06.2006) | 11.03.1973 | |||
10 | Jiří Štajner (bis 01.02.2004) | 27.05.1976 | |||
11 | Daniel Stendel (bis 30.06.2006) | 04.04.1974 | |||
13 | Thomas Brdaric (bis 30.06.2004) | 23.01.1975 | |||
14 | Jiří Kaufman (bis 09.08.2003) | 28.11.1979 | |||
19 | Babacar N'Diaye (bis 04.08.2003) | 12.12.1973 | |||
23 | Stanko Svitlica (ab 02.02.2004) (bis 30.06.2004) | 24.05.1976 | |||
26 | Fabian Montabell (bis 30.06.2005) | 13.02.1985 | |||
32 | Denis Wolf (bis 30.06.2005) | 15.01.1983 | |||
36 | Aleksandar Kotuljac (bis 30.06.2004) | 02.11.1981 | |||
38 | Salim Djefaflia (bis 10.08.2004) | 09.10.1978 | |||
44 | Clint Mathis (ab 20.01.2004) (bis 30.06.2004) | 25.11.1976 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.2003 15:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.10.2003 19:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |