Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Vollmann (ab 26.02.2004) (bis 30.06.2004) | 22.12.1957 | ||||
Gerd-Volker Schock (ab 11.09.2003) (bis 18.02.2004) | 08.04.1950 | ||||
Hans-Werner Moors (bis 09.09.2003) | 24.07.1950 | ||||
Co-Trainer | |||||
Volker Manz (ab 11.09.2003) (bis 30.06.2008) | 13.12.1961 | ||||
Bernd Heemsoth (bis 09.09.2003) | 10.10.1966 | ||||
Torwart | |||||
1 | Alexander Ogrinc (bis 30.06.2004) | 10.12.1968 | |||
23 | Andreas Kronenberg (bis 31.12.2003) | 10.09.1974 | |||
24 | Henrik Preuß (bis 30.06.2008) | 07.11.1980 | |||
Abwehr | |||||
André Trulsen (bis 30.06.2004) | 28.05.1965 | ||||
2 | Alexej Spasskow (bis 30.06.2007) | 29.01.1980 | |||
3 | Carsten Pukaß (bis 30.06.2004) | 19.07.1977 | |||
6 | Matthias Rose (bis 30.06.2004) | 24.12.1970 | |||
10 | Jens Dowe (bis 30.06.2004) | 01.06.1968 | |||
14 | Lars Jensen (bis 30.06.2004) | 04.07.1975 | |||
20 | Henning Hardt (bis 30.06.2004) | 10.05.1971 | |||
Mittelfeld | |||||
Matthias Hummel (ab 01.05.2004) (bis 30.06.2006) | 03.11.1984 | ||||
Timo Hempel (bis 31.08.2003) | 20.01.1973 | ||||
4 | Zbigniew Ilski (bis 30.06.2004) | 16.03.1970 | |||
5 | Hüseyin Dogan (bis 30.06.2005) | 20.10.1979 | |||
7 | Timo Schultz (bis 30.06.2004) | 26.08.1977 | |||
8 | Lars Schiersand (bis 30.06.2004) | 14.02.1975 | |||
15 | Jirka Heine (bis 30.06.2004) | 19.05.1984 | |||
16 | Dennis Tornieporth (bis 30.06.2005) | 06.09.1982 | |||
21 | Niels Hansen (bis 30.06.2005) | 25.07.1983 | |||
22 | Thorsten Rohwer (bis 30.06.2009) | 18.10.1976 | |||
25 | Timo Bruns (bis 30.06.2004) | 15.01.1982 | |||
30 | Tibor Nadj (ab 01.10.2003) (bis 30.06.2004) | 24.12.1973 | |||
Sturm | |||||
Peter Michalski (ab 24.04.2004) (bis 25.04.2004) | 22.09.1982 | ||||
9 | Daniel Teixeira (bis 30.06.2004) | 20.04.1968 | |||
11 | Sören Seidel (bis 30.06.2004) | 10.10.1972 | |||
12 | Marek Trejgis (bis 30.06.2004) | 04.03.1975 | |||
17 | Sebastian Wojcik (bis 30.06.2004) | 07.11.1978 | |||
18 | Julian Lüttmann (bis 30.06.2004) | 19.04.1982 | |||
19 | Christopher Hauptmann (bis 30.06.2007) | 15.08.1985 | |||
26 | André Breitenreiter (bis 30.06.2007) | 02.10.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.2003 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |