Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
René Keffel (ab 16.01.2004) (bis 30.06.2013) | 14.01.1968 | ||||
Trainer | |||||
Hans-Jürgen Boysen (ab 21.03.2004) (bis 22.01.2006) | 30.05.1957 | ||||
Lars Schmidt (ab 26.08.2003) (bis 15.03.2004) | 13.09.1965 | ||||
Ramon Berndroth (bis 25.08.2003) | 24.03.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Manfred Binz (ab 16.01.2004) (bis 30.06.2008) | 22.09.1965 | ||||
René Keffel (bis 15.01.2004) | 14.01.1968 | ||||
Torwart | |||||
17 | Ioanis Takidis (bis 30.06.2004) | 17.04.1981 | |||
21 | César Thier (bis 30.06.2004) | 15.10.1967 | |||
Abwehr | |||||
3 | Markus Happe (ab 22.01.2004) (bis 30.06.2004) | 11.02.1972 | |||
3 | Bashir Kaba (bis 30.09.2003) | 23.07.1981 | |||
4 | Steffen Menze (bis 30.06.2004) | 28.01.1969 | |||
5 | Stefan Dolzer (bis 30.06.2006) | 24.07.1976 | |||
14 | Michael Bodnar (bis 30.06.2005) | 02.01.1982 | |||
16 | Dario Fossi (bis 30.06.2004) | 21.05.1981 | |||
24 | Jens Wöll (bis 30.06.2004) | 08.06.1983 | |||
26 | Fouad Brighache (bis 30.06.2004) | 10.05.1982 | |||
27 | Dimos Charisteas (ab 01.09.2003) (bis 30.06.2004) | 18.07.1983 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Matthias Dworschak (bis 30.06.2004) | 08.04.1974 | |||
6 | Thorsten Judt (bis 30.06.2004) | 30.06.1971 | |||
7 | Bruno Akrapović (bis 30.06.2004) | 26.09.1967 | |||
8 | Angelo Barletta (bis 30.06.2004) | 11.02.1977 | |||
10 | Michael Sternkopf (ab 01.02.2004) (bis 30.06.2004) | 21.04.1970 | |||
10 | Patrick Falk (bis 31.12.2003) | 08.02.1980 | |||
11 | Christian Hock (bis 30.06.2004) | 11.04.1970 | |||
14 | Marvin Dolion (ab 22.01.2004) (bis 30.06.2004) | 1977 | |||
14 | Alexander Lorenz (bis 31.01.2004) | 31.12.1978 | |||
15 | Carsten Schönefeld (bis 28.01.2004) | 02.05.1982 | |||
18 | Samir Naciri (bis 30.06.2004) | 05.12.1979 | |||
20 | Christian Müller (bis 30.06.2004) | 13.08.1983 | |||
23 | Zaki Tammaoui (bis 30.06.2004) | 22.04.1980 | |||
29 | Ole Budtz (ab 28.01.2004) (bis 30.06.2004) | 20.04.1979 | |||
30 | Adrian Mahr (ab 01.09.2003) (bis 30.06.2004) | 14.02.1983 | |||
Sturm | |||||
Hrvoje Vlaovic (ab 01.09.2003) (bis 30.09.2003) | 09.07.1980 | ||||
9 | Michael Petry (bis 30.06.2004) | 31.08.1976 | |||
11 | Christian Knappmann (bis 01.07.2003) | 19.03.1981 | |||
13 | Sascha Licht (bis 30.06.2004) | 27.09.1974 | |||
19 | Christian Knappmann (bis 17.01.2004) | 19.03.1981 | |||
22 | Suat Türker (bis 30.06.2004) | 10.03.1976 | |||
24 | Hebib Izairi (bis 30.06.2005) | 20.04.1985 | |||
25 | Daniele Fiorentino (bis 30.06.2004) | 29.06.1984 | |||
28 | Gustav Policella (bis 30.06.2004) | 14.09.1975 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 01.09.2003 17:30 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |