Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Michael Stahl (ab 18.07.2003) (bis 30.06.2005) | 09.12.1959 | ||||
Trainer | |||||
Jørn Andersen (bis 28.10.2004) | 03.02.1963 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jürgen Luginger (bis 28.10.2004) | 08.12.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oliver Adler (bis 30.06.2005) | 14.10.1967 | |||
18 | Carsten Nulle (bis 30.06.2004) | 25.07.1975 | |||
30 | Christian Börkel (bis 30.06.2004) | 15.04.1981 | |||
Abwehr | |||||
2 | Gauthier Remacle (bis 30.06.2005) | 26.05.1977 | |||
3 | Anthony Tiéku (bis 30.06.2005) | 16.03.1974 | |||
4 | Andre Astorga (bis 30.06.2005) | 07.01.1980 | |||
5 | Benjamin Reichert (bis 30.06.2004) | 17.05.1983 | |||
13 | Dejan Raičković (bis 30.06.2004) | 27.10.1967 | |||
17 | Monir Ibrahim (bis 30.06.2008) | 22.08.1986 | |||
28 | Adrian Aliaj (bis 30.06.2004) | 24.09.1976 | |||
29 | Hugo Costa (ab 01.08.2003) (bis 30.06.2004) | 04.11.1973 | |||
31 | Geri Çipi (ab 26.01.2004) (bis 30.06.2004) | 28.02.1976 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Frank Scharpenberg (bis 30.06.2004) | 30.11.1971 | |||
7 | Mike Rietpietsch (bis 30.06.2005) | 26.03.1974 | |||
8 | David Montero (ab 29.08.2003) (bis 30.06.2005) | 16.01.1974 | |||
8 | Daniel Cartus (bis 28.08.2003) | 02.09.1978 | |||
10 | Bojko Welitschkow (bis 30.06.2005) | 04.02.1974 | |||
11 | Hajrudin Catic (bis 30.06.2004) | 23.03.1975 | |||
12 | Tim Reichert (bis 30.06.2004) | 09.10.1979 | |||
16 | Saša Radulović (bis 30.06.2004) | 31.07.1978 | |||
19 | Moustapha Salifou (bis 30.06.2005) | 01.06.1983 | |||
20 | Alassane Ouedraogo (bis 30.06.2005) | 07.09.1980 | |||
21 | Denis Bushuev (bis 31.12.2003) | 15.02.1982 | |||
22 | Jürgen Luginger (ab 16.04.2004) (bis 30.06.2005) | 08.12.1967 | |||
Sturm | |||||
9 | Caio (ab 12.01.2004) (bis 16.09.2004) | 16.08.1975 | |||
9 | Dimtscho Belijakow (bis 05.01.2004) | 26.10.1971 | |||
14 | Leandro Simioni (bis 30.06.2005) | 29.09.1974 | |||
15 | Lars Kampf (bis 30.06.2004) | 30.04.1978 | |||
27 | Abdou Ouro-Akpo (bis 30.06.2005) | 05.06.1982 | |||
33 | Tibor Tokody (ab 30.01.2004) (bis 30.06.2004) | 01.09.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.2003 15:30 Uhr |
6 : 2 |
Schema Vergleich |