Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Feichtenbeiner (bis 10.04.2004) | 09.07.1960 | ||||
Gerhard Noll (bis 10.04.2004) | 03.06.1955 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gerhard Noll (ab 11.04.2004) (bis 04.02.2006) | 03.06.1955 | ||||
Torwart | |||||
12 | Sven Eckhardt (bis 30.06.2004) | 22.01.1976 | |||
22 | Andreas Koch (bis 30.06.2005) | 13.07.1971 | |||
30 | Manuel Wolff (bis 30.06.2005) | 18.09.1982 | |||
Abwehr | |||||
2 | Björn Weikl (bis 30.06.2008) | 09.02.1977 | |||
3 | Matthias Straub (bis 30.06.2004) | 24.11.1981 | |||
4 | Rafael Mea Vitali (ab 01.01.2004) (bis 30.06.2004) | 16.02.1975 | |||
5 | Marco Stark (ab 01.01.2004) (bis 30.06.2007) | 09.07.1981 | |||
15 | Eric Lukin (bis 30.06.2004) | 14.06.1979 | |||
16 | Cem İslamoğlu (bis 15.08.2005) | 04.09.1980 | |||
19 | Oliver Unsöld (bis 30.06.2004) | 21.10.1973 | |||
20 | Tobias Zott (bis 30.06.2004) | 12.08.1977 | |||
21 | Tobias Wurm (bis 30.06.2007) | 31.03.1982 | |||
27 | Francisco Lima Fernando (bis 30.06.2004) | 04.06.1979 | |||
32 | Alexander Ecker (bis 30.06.2004) | 23.01.1983 | |||
35 | Sascha Bäcker (bis 30.06.2006) | 01.08.1979 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Patrick Neumann (bis 19.01.2006) | 02.12.1980 | |||
7 | Jozef Kotula (bis 30.06.2004) | 25.09.1976 | |||
8 | Jens Truckenbrod (bis 30.06.2004) | 18.02.1980 | |||
9 | Tomas Daumantas (ab 31.01.2004) (bis 30.06.2004) | 30.08.1975 | |||
9 | Marco Maser (bis 20.01.2004) | 07.11.1979 | |||
10 | Peter Németh (bis 30.06.2008) | 14.09.1972 | |||
13 | Christian Mehr (bis 30.06.2004) | 28.04.1981 | |||
18 | Andreas Nauroth (bis 30.06.2008) | 26.02.1976 | |||
41 | Fejz Hodaj (bis 30.06.2004) | 27.11.1982 | |||
42 | Steffen Schmitt (ab 01.01.2004) (bis 30.06.2004) | 01.03.1982 | |||
44 | Marco Weißhaupt (ab 01.01.2004) (bis 30.06.2004) | 24.06.1972 | |||
Sturm | |||||
4 | Joshua Caleb Norkus (bis 31.12.2003) | 14.03.1979 | |||
11 | Timo Schlabach (bis 30.06.2004) | 05.12.1980 | |||
14 | John van Buskirk (bis 30.06.2004) | 13.04.1972 | |||
17 | Till Bettenstaedt (bis 30.06.2007) | 20.01.1976 | |||
24 | Tobias Schöler (bis 30.06.2004) | 03.10.1981 | |||
25 | Lars Toborg (bis 30.06.2004) | 19.08.1975 | |||
33 | Patrick Helmes (bis 30.06.2004) | 01.03.1984 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.2003 15:00 Uhr |
2 : 0 Wert. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.10.2003 19:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |