Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Günther Reichold (bis 30.06.2013) | 10.06.1965 | ||||
Trainer | |||||
Benno Möhlmann (ab 17.02.2004) (bis 30.06.2007) | 01.08.1954 | ||||
Thomas Kost (ab 30.12.2003) (bis 16.02.2004) | 13.05.1969 | ||||
Werner Dreßel (ab 06.11.2003) (bis 29.12.2003) | 30.08.1958 | ||||
Eugen Hach (bis 05.11.2003) | 19.09.1960 | ||||
Co-Trainer | |||||
Werner Dreßel (ab 30.12.2003) (bis 30.06.2007) | 30.08.1958 | ||||
Werner Dreßel (bis 05.11.2003) | 30.08.1958 | ||||
Torwart | |||||
1 | Sven Neuhaus (bis 30.06.2004) | 04.04.1978 | |||
21 | Stephan Loboué (bis 30.06.2004) | 23.08.1981 | |||
Abwehr | |||||
2 | Heiko Westermann (bis 30.06.2005) | 14.08.1983 | |||
4 | Stéphane Leoni (ab 01.02.2004) (bis 30.06.2004) | 05.03.1976 | |||
4 | Dajan Šimac (bis 27.01.2004) | 04.01.1982 | |||
5 | Thomas Kleine (bis 30.06.2007) | 28.12.1977 | |||
12 | Christian Weber (bis 30.06.2006) | 15.09.1983 | |||
13 | Michael Kümmerle (bis 30.06.2004) | 21.04.1979 | |||
16 | Carsten Birk (bis 30.06.2005) | 01.10.1977 | |||
32 | Michael Rundio (ab 25.01.2004) (bis 30.06.2004) | 21.01.1983 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Dennis Hillebrand (bis 25.08.2003) | 30.11.1979 | |||
6 | Mirko Reichel (bis 30.06.2005) | 02.12.1970 | |||
7 | Thorsten Burkhardt (bis 30.06.2005) | 21.05.1981 | |||
8 | Mathias Surmann (bis 30.06.2006) | 19.12.1974 | |||
14 | Olivier Caillas (bis 30.06.2005) | 02.12.1977 | |||
15 | Florian Heller (bis 30.06.2005) | 10.03.1982 | |||
17 | Jan Hoffmann (bis 30.06.2004) | 01.09.1979 | |||
23 | Lukáš Jarolím (ab 25.01.2004) (bis 30.06.2004) | 29.07.1976 | |||
23 | Uğur İnceman (bis 31.12.2003) | 25.05.1981 | |||
31 | Alf Mintzel (bis 30.06.2004) | 21.12.1981 | |||
33 | Rachid Azzouzi (ab 23.02.2004) (bis 30.06.2004) | 10.01.1971 | |||
Sturm | |||||
9 | Danny Fuchs (bis 30.06.2007) | 25.02.1976 | |||
10 | Marcus Feinbier (ab 26.08.2003) (bis 30.08.2005) | 30.11.1969 | |||
11 | Petr Ruman (bis 30.06.2005) | 02.11.1976 | |||
18 | Christian Eigler (bis 30.06.2006) | 01.01.1984 | |||
19 | Valdas Trakys (bis 26.01.2004) | 20.03.1979 | |||
20 | Sascha Rösler (bis 30.06.2005) | 28.10.1977 | |||
25 | Denis Dourandi (ab 01.09.2003) (bis 30.06.2004) | 08.02.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.2003 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.10.2003 19:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.12.2003 18:30 Uhr |
1 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.02.2004 20:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |