Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Harry Deutinger (ab 02.04.2004) (bis 30.06.2004) | 13.02.1947 | ||||
Wolfgang Frank (bis 01.04.2004) | 21.02.1951 | ||||
Co-Trainer | |||||
Harry Deutinger (bis 01.04.2004) | 13.02.1947 | ||||
Torwart | |||||
1 | Philipp Heerwagen (bis 30.06.2007) | 13.04.1983 | |||
12 | Michael Gurski (bis 31.12.2003) | 21.03.1979 | |||
25 | Marcus Stolzenberg (bis 30.06.2007) | 01.10.1982 | |||
35 | Stefan Brasas (bis 30.06.2005) | 31.08.1967 | |||
Abwehr | |||||
2 | Alexander Strehmel (bis 21.01.2004) | 20.03.1968 | |||
3 | Norman Loose (bis 30.06.2005) | 10.01.1980 | |||
4 | Ralf Bucher (bis 30.06.2009) | 06.04.1972 | |||
13 | Necat Aygün (bis 30.06.2005) | 26.02.1980 | |||
14 | Bruno Custos (bis 30.06.2004) | 29.04.1977 | |||
15 | Christian Endler (bis 30.06.2004) | 11.09.1979 | |||
17 | Jan Seifert (bis 30.06.2004) | 14.10.1968 | |||
20 | Dennis Grassow (bis 30.06.2004) | 10.10.1971 | |||
22 | Ivica Majstorović (bis 30.06.2007) | 20.09.1981 | |||
23 | Dominik Haas (bis 30.06.2005) | 22.11.1983 | |||
23 | Saša Janić (bis 07.01.2004) | 07.05.1975 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Matthias Zimmermann (bis 30.06.2005) | 14.09.1970 | |||
6 | Matthias Lust (bis 30.06.2005) | 27.04.1970 | |||
7 | Hendrik Liebers (bis 30.06.2004) | 18.12.1975 | |||
8 | Barbaros Barut (bis 30.06.2005) | 26.01.1983 | |||
10 | Francisco Copado (bis 30.06.2005) | 19.07.1974 | |||
11 | Stefan Leitl (bis 30.06.2004) | 29.08.1977 | |||
16 | Darlington Omodiagbe (bis 30.06.2004) | 02.07.1978 | |||
19 | Charles Akonnor (ab 19.01.2004) (bis 30.06.2005) | 12.03.1974 | |||
19 | Sandro Cescutti (bis 29.12.2003) | 06.04.1982 | |||
21 | Goran Šukalo (bis 30.06.2005) | 24.08.1981 | |||
24 | Oliver Rösgen (bis 30.06.2005) | 29.08.1982 | |||
26 | Elton da Costa (bis 30.06.2005) | 15.12.1979 | |||
27 | Maximilian Nicu (bis 31.12.2003) | 25.11.1982 | |||
Sturm | |||||
9 | Mark Römer (bis 30.06.2004) | 22.06.1975 | |||
18 | Angelo Vaccaro (bis 30.06.2005) | 04.10.1981 | |||
24 | Robert Lechleiter (bis 30.06.2008) | 01.07.1980 | |||
30 | Christian Okpala (bis 31.12.2003) | 20.11.1976 | |||
34 | Sebastian Helbig (ab 05.01.2004) (bis 30.06.2004) | 25.04.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.2003 15:30 Uhr |
6 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.10.2003 19:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |