Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Erkenbrecher (bis 30.06.2004) | 14.11.1954 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marco Langner (bis 30.06.2007) | 08.05.1969 | |||
12 | Christoph Schneck (bis 30.06.2004) | 24.04.1976 | |||
22 | Daniel Tsiflidis (bis 30.06.2004) | 18.08.1984 | |||
Abwehr | |||||
Philipp Eisele (bis 30.06.2004) | 12.02.1984 | ||||
2 | Pietro Conte (bis 30.06.2004) | 24.07.1982 | |||
4 | Domenico Sbordone (bis 31.12.2003) | 03.09.1969 | |||
6 | Christian Butz (bis 30.06.2004) | 15.06.1983 | |||
17 | Tobias Heizmann (bis 30.06.2005) | 08.01.1984 | |||
18 | Tobias Iseli (bis 30.06.2007) | 17.08.1978 | |||
23 | Michael Urban (bis 30.06.2004) | 01.08.1983 | |||
24 | Marko Kopilaš (bis 30.06.2004) | 22.07.1983 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Robert Hofacker (bis 30.06.2004) | 22.12.1967 | |||
6 | Dietmar Wuttke (bis 30.06.2005) | 02.08.1978 | |||
7 | Dennis Mandel (bis 30.06.2004) | 13.02.1977 | |||
8 | Jochen Weigl (bis 30.06.2008) | 21.04.1971 | |||
10 | Benjamin Hien (ab 28.01.2004) (bis 30.06.2004) | 20.08.1981 | |||
10 | Kristian Sprecakovic (bis 31.12.2003) | 12.06.1978 | |||
14 | Kristian Parashidis (bis 30.06.2004) | 12.02.1983 | |||
15 | Dominique Rodrigues (bis 30.06.2004) | 26.03.1983 | |||
16 | Manuel Waidmann (bis 30.06.2004) | 10.05.1984 | |||
20 | Marijo Marinovic (bis 30.06.2004) | 16.09.1983 | |||
21 | Yannick Erkenbrecher (bis 30.06.2004) | 01.01.1983 | |||
Sturm | |||||
Haris Karamehmedovic (bis 30.06.2004) | 17.04.1968 | ||||
3 | Georgios Gougoulias (bis 30.06.2004) | 02.07.1983 | |||
9 | Tufan Balmuk (bis 30.06.2004) | 15.01.1984 | |||
11 | Ebi Empere (bis 30.06.2004) | 08.11.1981 | |||
13 | Andreas Rill (bis 30.06.2007) | 06.01.1979 | |||
19 | Michael Rentmeister (bis 31.12.2003) | 03.01.1983 | |||
23 | Francesco Mezzotero (ab 01.01.2004) (bis 30.06.2005) | 11.04.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.2003 15:00 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |