Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Marek Leśniak (bis 30.06.2004) | 29.02.1964 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ulli Mielke (bis 19.11.2006) | 13.10.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marcel Grote (bis 30.06.2007) | 25.05.1983 | |||
1 | Thomas Grefen (bis 30.06.2004) | 06.06.1969 | |||
21 | Senad Hecimovic (ab 01.01.2004) (bis 30.06.2006) | 30.08.1982 | |||
Abwehr | |||||
3 | Tobias Winterpacht (bis 30.06.2005) | 09.08.1979 | |||
5 | Markus Schwiderowski (bis 31.12.2003) | 12.12.1973 | |||
6 | Michael Bestler (bis 30.06.2010) | 10.01.1972 | |||
15 | Carsten Weiß (bis 30.06.2006) | 10.01.1982 | |||
19 | Thomas Ridder (bis 30.06.2005) | 13.12.1972 | |||
Mittelfeld | |||||
Michael Rotholz (bis 30.06.2005) | 25.08.1979 | ||||
2 | Stefan Heuer (bis 30.06.2004) | 23.09.1980 | |||
4 | Ümet Yavuz (bis 30.06.2004) | 06.06.1981 | |||
7 | Markus Walker (bis 30.06.2009) | 30.12.1975 | |||
8 | Tino Reucher (bis 30.06.2010) | 29.10.1972 | |||
10 | Markus Kaya (bis 31.12.2006) | 20.10.1979 | |||
14 | Michael Rothholz (bis 30.06.2005) | 25.08.1979 | |||
16 | Stefan Kuchem (bis 30.06.2004) | 12.09.1980 | |||
17 | Wojtek Lesniak (bis 30.06.2005) | 13.04.1986 | |||
20 | André Badur (bis 30.06.2004) | 15.07.1976 | |||
23 | Hasan Kücükodabasi (bis 30.06.2004) | 12.02.1982 | |||
Sturm | |||||
9 | Marek Leśniak (bis 30.06.2004) | 29.02.1964 | |||
11 | Stefan Kratofiel (bis 30.06.2005) | 21.04.1984 | |||
12 | Daniel Nigbur (bis 30.06.2004) | 20.07.1978 | |||
18 | Carlos Castilla (bis 31.12.2003) | 27.01.1976 | |||
26 | Hidayet Aydogan (bis 30.06.2004) | 03.09.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.2003 15:00 Uhr |
5 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.10.2003 14:30 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |