Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Günther Bayer (ab 01.09.2003) (bis 19.09.2004) | 22.06.1953 | ||||
Torwart | |||||
1 | Thomas Gebauer (bis 30.06.2004) | 30.06.1982 | |||
Abwehr | |||||
2 | Philipp Schulz (bis 30.06.2009) | 25.10.1979 | |||
3 | Thomas Maier (bis 30.06.2005) | 26.02.1974 | |||
4 | Reinhold Eweka (bis 30.06.2007) | 29.04.1981 | |||
5 | Patrick Okeke (bis 30.06.2005) | 25.11.1981 | |||
6 | Tobias Völker (bis 30.06.2011) | 07.06.1979 | |||
16 | Marcus Steinberger (bis 30.06.2005) | 21.09.1975 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Andreas Meitinger (bis 30.06.2004) | 27.09.1983 | |||
7 | Deniz Samsa (bis 30.06.2004) | 18.07.1979 | |||
8 | Klaus Köbler (bis 30.06.2005) | 13.02.1977 | |||
10 | Kurt Schauberger (bis 30.06.2004) | 01.03.1971 | |||
14 | Michael Schmidberger (bis 30.06.2005) | 12.08.1980 | |||
18 | Stefan Jungwirth (bis 30.06.2004) | 23.08.1977 | |||
21 | Steffen Adomeit (bis 30.06.2005) | 25.06.1977 | |||
26 | Michael Schwalm (bis 30.06.2005) | 14.04.1984 | |||
Sturm | |||||
9 | Jonathan Kreuzer (bis 30.06.2004) | 19.05.1981 | |||
11 | Oliver Aunkofer (bis 30.06.2004) | 30.08.1982 | |||
13 | Markus Mattes (bis 30.06.2004) | 14.07.1975 | |||
15 | Tobias Nabe (bis 30.06.2005) | 28.09.1982 | |||
19 | Thomas Schmid (bis 30.06.2005) | 13.07.1984 | |||
20 | Alexander Dürr (ab 01.01.2004) (bis 31.12.2006) | 04.02.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.2003 17:45 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |