Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jörg Hoßbach (bis 06.08.2007) | 13.11.1964 | ||||
Trainer | |||||
Eric Gerets (ab 04.04.2004) (bis 29.05.2005) | 18.05.1954 | ||||
Jürgen Röber (bis 03.04.2004) | 25.12.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Greiner (bis 30.06.2006) | 03.07.1966 | ||||
Reinhard Stumpf (ab 04.04.2004) (bis 30.06.2005) | 26.11.1961 | ||||
Bernd Storck (bis 04.04.2004) | 25.01.1963 | ||||
Torwart | |||||
1 | Claus Reitmaier (bis 31.08.2003) | 17.03.1964 | |||
12 | Sead Ramović (bis 30.06.2004) | 14.03.1979 | |||
29 | Simon Jentzsch (bis 30.06.2004) | 04.05.1976 | |||
40 | Patrick Platins (bis 30.06.2006) | 19.04.1983 | |||
Abwehr | |||||
2 | Pablo Quattrocchi (bis 30.06.2004) | 19.01.1974 | |||
3 | Waldo Ponce (ab 19.08.2003) (bis 30.06.2004) | 04.12.1982 | |||
4 | Kim Madsen (bis 18.12.2003) | 13.02.1978 | |||
5 | Stefan Schnoor (bis 30.06.2006) | 18.04.1971 | |||
13 | Marino Biliskov (bis 30.06.2004) | 17.03.1976 | |||
19 | Thomas Rytter (bis 30.06.2004) | 06.01.1974 | |||
23 | Nenad Lalatović (ab 01.02.2004) (bis 30.06.2004) | 22.12.1977 | |||
31 | Hans Sarpei (bis 30.06.2006) | 28.06.1976 | |||
33 | Maik Franz (bis 30.06.2006) | 05.08.1981 | |||
37 | Karsten Fischer (bis 30.06.2004) | 27.05.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Pablo Thiam (bis 30.06.2006) | 03.01.1974 | |||
7 | Patrick Weiser (bis 28.08.2005) | 25.12.1971 | |||
8 | Dorinel Munteanu (bis 25.01.2004) | 25.06.1968 | |||
10 | Andrés D'Alessandro (bis 31.01.2006) | 15.04.1981 | |||
18 | Albert Streit (bis 09.01.2004) | 28.03.1980 | |||
20 | Mirko Hrgović (bis 31.12.2005) | 05.02.1979 | |||
21 | Martin Petrow (bis 24.07.2005) | 15.01.1979 | |||
23 | Sven Müller (bis 09.01.2004) | 04.04.1980 | |||
24 | Charles Akonnor (bis 18.01.2004) | 12.03.1974 | |||
27 | Miroslav Karhan (bis 30.06.2006) | 21.06.1976 | |||
30 | Nderim Nedžipi (bis 30.06.2004) | 22.05.1984 | |||
41 | Cédric Makiadi (bis 30.06.2005) | 23.02.1984 | |||
Sturm | |||||
9 | Diego Klimowicz (bis 30.06.2007) | 06.07.1974 | |||
11 | Tomislav Marić (bis 29.01.2004) | 28.01.1973 | |||
14 | Marko Topic (bis 31.08.2005) | 01.01.1976 | |||
17 | Fernando Baiano (ab 30.08.2003) (bis 30.06.2004) | 18.03.1979 | |||
22 | Roy Präger (bis 30.06.2004) | 22.09.1971 | |||
32 | Michal Janicki (bis 30.06.2004) | 29.09.1982 | |||
36 | Juan Menseguez (ab 15.08.2003) (bis 30.06.2006) | 18.02.1984 | |||
39 | Christian Ritter (bis 30.06.2004) | 09.08.1984 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.2003 15:30 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.10.2003 19:30 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |