Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christoph John (bis 30.06.2007) | 24.12.1958 | ||||
Torwart | |||||
Thomas Kessler (bis 30.06.2009) | 20.01.1986 | ||||
Lars Leese (bis 30.06.2005) | 18.08.1969 | ||||
André Maczkowiak (bis 30.06.2005) | 01.04.1983 | ||||
Stefan Wessels (ab 01.03.2005) (bis 21.04.2005) | 28.02.1979 | ||||
Alexander Bade (ab 01.08.2004) (bis 31.08.2004) | 25.08.1970 | ||||
Abwehr | |||||
Kevin Schöneberg (bis 30.06.2007) | 24.08.1985 | ||||
Sebastian Zinke (bis 30.06.2007) | 20.02.1985 | ||||
Tobias Nickenig (bis 29.01.2007) | 01.08.1984 | ||||
Roland Benschneider (ab 01.08.2004) (bis 30.06.2006) | 22.08.1980 | ||||
Alaattin Tosun (bis 30.06.2006) | 10.11.1983 | ||||
Timo Achenbach (bis 01.08.2005) | 03.09.1982 | ||||
Christian Lell (bis 30.06.2005) | 29.08.1984 | ||||
Dennis Polak (bis 30.06.2005) | 24.01.1981 | ||||
Daniel Brode (bis 30.06.2005) | 23.02.1984 | ||||
Fofo Bolonga (bis 30.06.2005) | 05.05.1985 | ||||
Kostas Konstantinidis (ab 04.09.2004) (bis 05.09.2004) | 31.08.1972 | ||||
Mittelfeld | |||||
Enis Alushi (bis 29.01.2007) | 22.12.1985 | ||||
Christian Schlösser (bis 31.12.2006) | 15.07.1985 | ||||
Sebastian Schindzielorz (bis 30.06.2006) | 21.01.1979 | ||||
Markus Feulner (bis 30.06.2006) | 12.02.1982 | ||||
Mark Zeh (bis 30.06.2006) | 19.11.1983 | ||||
Gerard Sambou (bis 30.06.2006) | 29.10.1984 | ||||
Denis Epstein (bis 30.06.2006) | 02.07.1986 | ||||
Adil Chihi (bis 30.06.2006) | 21.02.1988 | ||||
Jürgen Heinrichs (bis 31.12.2005) | 21.01.1977 | ||||
Giovanni Federico (bis 30.06.2005) | 04.10.1980 | ||||
Ferhat Kıskanç (bis 30.06.2005) | 01.08.1982 | ||||
Michael Lejan (bis 30.06.2005) | 02.05.1983 | ||||
Michael Niedrig (bis 30.06.2005) | 12.01.1980 | ||||
Rajabu Müller (bis 30.06.2005) | 21.04.1985 | ||||
Andrew Sinkala (bis 31.08.2004) | 18.06.1979 | ||||
Sturm | |||||
Marius Laux (bis 30.06.2009) | 07.02.1986 | ||||
Daniel Chitsulo (bis 30.06.2006) | 07.03.1983 | ||||
Silvio Pagano (bis 30.06.2006) | 12.09.1985 | ||||
Rolf-Christel Guié-Mien (bis 30.06.2005) | 28.10.1977 | ||||
Robert Ciolek (bis 30.06.2005) | 25.04.1984 | ||||
Thomas Bröker (bis 30.06.2005) | 22.01.1985 | ||||
Marius Ebbers (ab 24.08.2004) (bis 16.09.2004) | 04.01.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 22.08.2004 15:00 Uhr |
2 : 0 Wert. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 21.09.2004 19:30 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |