Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Neustädter (ab 26.01.2005) (bis 26.04.2010) | 16.02.1966 | ||||
Colin Bell (bis 25.01.2005) | 05.08.1961 | ||||
Co-Trainer | |||||
Stanko Sremac (bis 30.06.2006) | 15.06.1946 | ||||
Peter Neustädter (bis 25.01.2005) | 16.02.1966 | ||||
Torwart | |||||
Christian Wetklo (bis 31.08.2010) | 11.01.1980 | ||||
Sven Hoffmeister (bis 30.06.2005) | 13.10.1970 | ||||
Konstantin Stengel (bis 30.06.2005) | 29.08.1985 | ||||
Abwehr | |||||
Christopher Ihm (bis 30.06.2008) | 21.12.1982 | ||||
Stefan Markolf (bis 30.06.2008) | 03.01.1984 | ||||
Tamás Bódog (ab 01.05.2005) (bis 31.05.2008) | 27.09.1970 | ||||
Henning Lichte (bis 30.06.2007) | 13.10.1984 | ||||
Benjamin Weigelt (bis 31.12.2006) | 04.09.1982 | ||||
Christian Demirtas (bis 05.11.2006) | 25.05.1984 | ||||
Nassim Banouas (bis 28.08.2006) | 08.09.1986 | ||||
Daniel Baude (bis 30.06.2006) | 14.03.1983 | ||||
Dennis Probst (bis 30.06.2005) | 11.10.1978 | ||||
Mohammed Muftawu (bis 30.06.2005) | 17.11.1978 | ||||
Marco Walker (bis 30.06.2005) | 02.05.1970 | ||||
Roman Schneider (bis 30.06.2005) | 02.08.1981 | ||||
Marco Rose (ab 01.03.2005) (bis 30.04.2005) | 11.09.1976 | ||||
Robert Nikolic (ab 20.04.2005) (bis 25.04.2005) | 01.08.1968 | ||||
Peter Neustädter (bis 31.12.2004) | 16.02.1966 | ||||
Nikolče Noveski (ab 01.08.2004) (bis 31.10.2004) | 28.04.1979 | ||||
2 | Jean Nadjombe | 06.09.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
Damir Vrančić (bis 30.06.2008) | 04.10.1985 | ||||
Fatmir Pupalovic (bis 30.06.2007) | 10.04.1985 | ||||
Murat Doymus (bis 31.12.2005) | 19.11.1985 | ||||
Alexander Göhring (bis 30.06.2005) | 22.12.1977 | ||||
Tim Jerat (bis 30.06.2005) | 05.03.1982 | ||||
Michael Falkenmayer (bis 30.06.2005) | 26.11.1982 | ||||
Sebastian Gajda (bis 30.06.2005) | 12.05.1984 | ||||
Markus Dworrak (ab 01.10.2004) (bis 31.10.2004) | 23.01.1978 | ||||
Sturm | |||||
Christian Bolm (bis 30.06.2006) | 02.09.1983 | ||||
Ranisav Jovanović (bis 31.12.2005) | 05.11.1980 | ||||
Nana Bediako (bis 30.06.2005) | 25.08.1977 | ||||
Christoph Teinert (bis 30.06.2005) | 30.01.1980 | ||||
Timo Schlabach (bis 30.06.2005) | 05.12.1980 | ||||
Florian Herzog (bis 30.06.2005) | 01.05.1983 | ||||
Claudius Weber (bis 30.06.2005) | 15.04.1978 | ||||
Metin Telle (bis 30.06.2005) | 25.08.1980 | ||||
Marc Hiemer (bis 30.06.2005) | 07.04.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.08.2004 18:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |