Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hermann Gerland (bis 26.04.2009) | 04.06.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gerd Müller (bis 30.06.2014) | 03.11.1945 | ||||
Torwart | |||||
Michael Rensing (bis 30.06.2007) | 14.05.1984 | ||||
Jan Schlösser (bis 30.06.2006) | 27.09.1982 | ||||
Markus Grünberger (bis 30.06.2006) | 29.08.1984 | ||||
Johannes Höcker (bis 30.06.2005) | 10.01.1985 | ||||
Abwehr | |||||
Andreas Görlitz (bis 30.06.2007) | 31.01.1982 | ||||
Jan Mauersberger (bis 30.06.2006) | 17.06.1985 | ||||
Philipp Rehm (bis 30.06.2006) | 14.01.1985 | ||||
Michael Stegmayer (bis 30.06.2006) | 12.01.1985 | ||||
Samuel Kuffour (ab 01.01.2005) (bis 30.06.2005) | 03.09.1976 | ||||
Patrice M'Bock (bis 30.06.2005) | 20.04.1983 | ||||
Christian Endler (bis 30.06.2005) | 11.09.1979 | ||||
Thomas Linke (ab 01.03.2005) (bis 02.03.2005) | 26.12.1969 | ||||
Willy Sagnol (ab 21.09.2004) (bis 23.09.2004) | 18.03.1977 | ||||
2 | Timo Heinze (bis 30.06.2009) | 23.02.1986 | |||
4 | Georg Niedermeier (bis 29.01.2009) | 26.02.1986 | |||
5 | Christian Saba (bis 30.06.2011) | 29.12.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
Fabian Müller (ab 01.05.2005) (bis 30.06.2007) | 06.11.1986 | ||||
Thorsten Fink (bis 30.06.2006) | 29.10.1967 | ||||
Andreas Ottl (bis 30.06.2006) | 01.03.1985 | ||||
Markus Steinhöfer (bis 30.06.2006) | 07.03.1986 | ||||
Rainer Storhas (bis 30.06.2006) | 01.02.1985 | ||||
José Ortiz (bis 30.06.2006) | 17.11.1985 | ||||
Tobias Rau (bis 30.06.2005) | 31.12.1981 | ||||
Bastian Schweinsteiger (bis 30.06.2005) | 01.08.1984 | ||||
Stefan Buck (bis 30.06.2005) | 03.09.1980 | ||||
Daniel Jungwirth (bis 30.06.2005) | 15.01.1982 | ||||
Paul Thomik (bis 30.06.2005) | 25.01.1985 | ||||
Johannes Hintersberger (bis 30.06.2005) | 16.03.1985 | ||||
Maximilian Wagner (bis 30.06.2005) | 17.03.1985 | ||||
Piotr Trochowski (bis 31.10.2004) | 22.03.1984 | ||||
Sturm | |||||
Borut Semler (bis 17.01.2007) | 25.02.1985 | ||||
Roque Santa Cruz (ab 01.01.2005) (bis 30.06.2006) | 16.08.1981 | ||||
Paolo Guerrero (bis 30.06.2006) | 01.01.1984 | ||||
Alexander Zickler (bis 30.06.2005) | 28.02.1974 | ||||
Erdal Kılıçarslan (bis 30.06.2005) | 23.08.1984 | ||||
Serkan Atak (bis 30.06.2005) | 03.01.1984 | ||||
Sebastian Heidinger (bis 30.06.2005) | 11.01.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 22.08.2004 15:00 Uhr |
7 : 6 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.09.2004 19:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 09.11.2004 19:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.03.2005 19:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |