Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Uwe Hain (bis 30.06.2009) | 18.10.1955 | ||||
Trainer | |||||
Michael Krüger (bis 04.10.2006) | 28.05.1954 | ||||
Torwart | |||||
12 | Thorsten Stuckmann (bis 30.06.2007) | 17.03.1981 | |||
22 | Alexander Kunze (bis 30.06.2007) | 12.01.1971 | |||
32 | Nico Lauenstein (bis 30.06.2007) | 12.01.1986 | |||
33 | Jan Spoelder (bis 30.06.2005) | 14.03.1973 | |||
Abwehr | |||||
2 | Sebastian Backer (bis 30.06.2005) | 05.09.1980 | |||
3 | Markus Küpper (bis 22.10.2004) | 01.08.1976 | |||
5 | Torsten Jülich (bis 30.06.2007) | 01.12.1974 | |||
6 | Martin Amedick (bis 30.06.2006) | 06.09.1982 | |||
13 | René Wegner (bis 30.06.2007) | 30.10.1983 | |||
15 | Marco Grimm (bis 30.06.2007) | 16.06.1972 | |||
19 | Jan Tauer (bis 28.02.2007) | 26.08.1983 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Torsten Sümnich (bis 30.06.2006) | 01.10.1973 | |||
7 | Benjamin Siegert (bis 30.06.2007) | 07.07.1981 | |||
8 | Daniel Graf (bis 31.01.2007) | 03.08.1977 | |||
10 | Nermin Celikovic (bis 30.06.2006) | 27.11.1980 | |||
20 | Stefan Pientak (bis 30.06.2005) | 09.03.1982 | |||
23 | Torsten Lieberknecht (bis 30.06.2007) | 01.08.1973 | |||
24 | Kosta Rodrigues (bis 30.06.2009) | 12.08.1979 | |||
25 | Mohammed Basar (bis 30.06.2007) | 21.07.1986 | |||
26 | Patrick Bick (bis 30.06.2007) | 12.03.1977 | |||
28 | Mirko Burgdorf (bis 30.06.2005) | 26.02.1979 | |||
31 | Samir Naja (bis 30.06.2005) | 14.05.1978 | |||
Sturm | |||||
9 | Jürgen Rische (bis 30.06.2005) | 30.10.1970 | |||
11 | Ahmet Kuru (bis 06.01.2007) | 23.04.1982 | |||
14 | Dominik Jansen (bis 30.06.2005) | 30.01.1982 | |||
18 | Lars Fuchs (bis 30.06.2008) | 21.06.1982 | |||
21 | Denni Patschinsky (bis 30.06.2005) | 26.08.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 20.08.2004 19:30 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.09.2004 19:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 09.11.2004 19:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |