Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jürgen Roth-Lebenstedt (bis 30.06.2006) | 22.10.1962 | ||||
Trainer | |||||
Paul Linz (bis 23.05.2005) | 04.01.1956 | ||||
Co-Trainer | |||||
Arno Michels (bis 24.10.2005) | 16.09.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Ischdonat (bis 30.06.2005) | 09.06.1976 | |||
21 | Enrico Keller (bis 30.06.2006) | 17.08.1978 | |||
24 | Dario Krešić (bis 30.06.2005) | 11.01.1984 | |||
Abwehr | |||||
Tom Schnell (bis 30.06.2005) | 08.10.1985 | ||||
3 | Alexander Adrian (bis 30.06.2006) | 28.08.1984 | |||
4 | Igor Budiša (bis 30.06.2005) | 23.09.1977 | |||
5 | Milan Drageljevic (bis 30.06.2005) | 28.02.1977 | |||
6 | Harry Koch (bis 30.06.2006) | 15.11.1969 | |||
19 | Miodrag Latinovic (bis 31.01.2005) | 29.08.1970 | |||
25 | Sebastian Pelzer (bis 30.06.2005) | 24.09.1980 | |||
28 | Thomas Reis (bis 30.06.2005) | 04.10.1973 | |||
29 | Stefan Fleck (bis 30.06.2005) | 26.04.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Carsten Marell (bis 30.06.2005) | 08.09.1970 | |||
7 | Claus Grzeskowiak (bis 30.06.2005) | 30.12.1973 | |||
8 | Catalin Racanel (bis 30.06.2005) | 23.09.1976 | |||
10 | Dawit Siradse (bis 30.06.2005) | 21.10.1981 | |||
12 | Jens Robben (bis 08.01.2006) | 27.04.1983 | |||
13 | Milorad Peković (bis 30.06.2005) | 05.08.1977 | |||
14 | Sebastian Zimmer (bis 30.06.2005) | 31.08.1982 | |||
15 | Sebastian Becker (bis 30.06.2006) | 10.04.1985 | |||
16 | Matthias Keller (bis 30.06.2005) | 20.11.1974 | |||
20 | Daniel Bauer (bis 30.06.2005) | 17.10.1982 | |||
27 | Samir Louadj (bis 30.06.2005) | 09.12.1985 | |||
31 | Zoran Mamić (ab 01.09.2004) (bis 30.06.2005) | 30.09.1971 | |||
32 | Gustav Schulz (ab 01.01.2005) (bis 30.06.2005) | 27.06.1985 | |||
33 | Jesús Sinisterra (ab 26.01.2005) (bis 30.06.2005) | 12.09.1975 | |||
Sturm | |||||
9 | Nico Patschinski (bis 30.06.2005) | 08.11.1976 | |||
11 | Antun Labak (bis 30.06.2005) | 14.07.1970 | |||
17 | Sebastian Radtke (bis 30.06.2005) | 03.04.1983 | |||
18 | Michael Fleck (bis 31.12.2005) | 06.01.1981 | |||
22 | Marijo Marić (ab 13.12.2004) (bis 30.06.2005) | 12.01.1977 | |||
22 | David Zdrilic (bis 31.12.2004) | 13.04.1974 | |||
23 | Thomas Klasen (bis 30.06.2005) | 16.09.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 22.08.2004 15:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 21.09.2004 19:00 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 09.11.2004 19:00 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |