Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Schädlich (bis 17.12.2007) | 30.12.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Holger Erler (bis 17.12.2007) | 21.03.1950 | ||||
Torwart | |||||
1 | Russi Petkov (bis 30.06.2007) | 21.06.1976 | |||
21 | Jörg Hahnel (bis 30.06.2006) | 11.01.1982 | |||
25 | Tomasz Bobel (bis 30.06.2008) | 29.12.1974 | |||
Abwehr | |||||
2 | Rene Krasselt (bis 30.06.2005) | 24.11.1972 | |||
3 | Tomasz Kos (bis 30.06.2011) | 04.04.1974 | |||
16 | Fabian Bröcker (ab 13.01.2005) (bis 30.01.2006) | 15.04.1983 | |||
19 | Rüdiger Rehm (bis 30.06.2005) | 22.11.1978 | |||
20 | Sven Günther (bis 30.06.2006) | 22.02.1974 | |||
22 | Holger Hasse (bis 30.06.2005) | 15.03.1978 | |||
23 | René Trehkopf (bis 30.06.2008) | 08.04.1980 | |||
24 | Uwe Ehlers (ab 11.01.2005) (bis 30.06.2007) | 08.03.1975 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Gregor Berger (bis 30.06.2005) | 21.11.1975 | |||
5 | Matthias Heidrich (bis 30.06.2005) | 10.12.1977 | |||
6 | Jörg Emmerich (bis 30.06.2008) | 09.03.1974 | |||
7 | Marco Kurth (bis 30.06.2008) | 18.08.1978 | |||
8 | Swetomir Tschipew (bis 26.01.2006) | 16.08.1977 | |||
9 | Maik Kunze (bis 30.06.2005) | 08.03.1977 | |||
11 | Dino Toppmöller (bis 30.06.2005) | 23.11.1980 | |||
12 | Kevin Hampf (ab 01.05.2005) (bis 21.01.2008) | 24.03.1984 | |||
14 | Skerdilaid Curri (bis 30.06.2012) | 06.10.1975 | |||
15 | Frank Berger (bis 30.06.2005) | 07.11.1977 | |||
17 | Hendrik Liebers (bis 30.06.2008) | 18.12.1975 | |||
Sturm | |||||
10 | Chwitscha Schubitidse (bis 30.06.2005) | 31.08.1974 | |||
13 | Sebastian Helbig (bis 30.06.2006) | 25.04.1977 | |||
29 | Andrzej Juskowiak (bis 30.06.2007) | 03.11.1970 | |||
30 | Ersin Demir (bis 30.06.2007) | 08.12.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.08.2004 15:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |