Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heiko Weber (bis 11.04.2007) | 26.06.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Marco Kämpfe (bis 11.04.2007) | 16.11.1971 | ||||
Torwart | |||||
Boris Jovanovic (bis 30.06.2005) | 23.07.1972 | ||||
12 | Daniel Kraus (bis 30.06.2009) | 11.05.1984 | |||
Abwehr | |||||
Faruk Hujdurović (bis 31.12.2005) | 14.05.1970 | ||||
Gert Müller (bis 30.06.2005) | 10.08.1977 | ||||
3 | Thorsten Görke (bis 30.06.2005) | 22.09.1976 | |||
4 | Krzysztof Kowalik (bis 30.06.2007) | 28.12.1971 | |||
5 | Alexander Maul (bis 30.06.2008) | 24.09.1976 | |||
8 | Ralf Schmidt (bis 30.06.2007) | 09.10.1985 | |||
15 | Toni Wachsmuth (bis 30.06.2007) | 15.11.1986 | |||
22 | Felix Holzner (bis 30.06.2011) | 04.06.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
Kais Manai (bis 30.06.2006) | 07.11.1972 | ||||
Robert Böhme (bis 30.06.2005) | 10.10.1981 | ||||
Olaf Holetschek (bis 30.06.2005) | 12.07.1968 | ||||
Sven Hartwig (ab 17.01.2005) (bis 30.06.2005) | 08.07.1984 | ||||
Patrick Leutloff (bis 30.06.2005) | 11.06.1985 | ||||
Vito Benedetti (bis 30.06.2005) | 05.01.1979 | ||||
2 | Ronny Thielemann (ab 01.01.2005) (bis 30.06.2007) | 15.11.1973 | |||
7 | Torsten Ziegner (bis 30.06.2011) | 09.11.1977 | |||
9 | Tobias Werner (bis 30.06.2008) | 19.07.1985 | |||
16 | Andreas Keil (bis 30.06.2007) | 10.11.1985 | |||
Sturm | |||||
Miroslav Jovic (bis 30.06.2006) | 25.03.1971 | ||||
Manuel Endres (ab 01.01.2005) (bis 31.12.2005) | 25.03.1979 | ||||
Andreas Schwesinger (bis 30.06.2005) | 17.06.1977 | ||||
Sebastian Wille (bis 30.06.2005) | 07.07.1985 | ||||
10 | Sebastian Hähnge (bis 30.06.2006) | 11.03.1978 | |||
11 | Mark Zimmermann (bis 30.06.2007) | 01.03.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.08.2004 19:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |