Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Oliver Reck (bis 11.12.2005) | 27.02.1965 | ||||
Trainer | |||||
Ralf Rangnick (ab 28.09.2004) (bis 11.12.2005) | 29.06.1958 | ||||
Eddy Achterberg (ab 16.09.2004) (bis 27.09.2004) | 21.02.1947 | ||||
Jupp Heynckes (bis 15.09.2004) | 09.05.1945 | ||||
Co-Trainer | |||||
Mirko Slomka (ab 01.10.2004) (bis 03.01.2006) | 12.09.1967 | ||||
Eddy Achterberg (ab 28.09.2004) (bis 30.06.2005) | 21.02.1947 | ||||
Eddy Achterberg (bis 15.09.2004) | 21.02.1947 | ||||
Torwart | |||||
1 | Frank Rost (bis 04.01.2007) | 30.06.1973 | |||
13 | Christofer Heimeroth (bis 30.06.2006) | 01.08.1981 | |||
29 | Volkan Ünlü (bis 30.06.2005) | 08.07.1983 | |||
Abwehr | |||||
4 | Thomas Kläsener (bis 30.06.2006) | 14.08.1976 | |||
5 | Bordon (bis 30.06.2010) | 07.01.1976 | |||
12 | Marco van Hoogdalem (bis 30.06.2006) | 23.05.1972 | |||
15 | Tomasz Wałdoch (bis 30.06.2006) | 10.05.1971 | |||
16 | Dario Rodríguez (bis 04.01.2008) | 17.09.1974 | |||
20 | Mladen Krstajić (bis 30.06.2009) | 04.03.1974 | |||
23 | Fabian Lamotte (bis 30.06.2005) | 25.02.1983 | |||
24 | Christian Pander (bis 30.06.2011) | 28.08.1983 | |||
27 | Tim Hoogland (bis 30.06.2007) | 11.06.1985 | |||
28 | Simon Talarek (bis 20.01.2005) | 08.07.1985 | |||
30 | Christian Petereit (bis 30.06.2005) | 01.02.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Christian Poulsen (bis 30.06.2006) | 28.02.1980 | |||
3 | Lewan Kobiaschwili (bis 31.12.2009) | 10.07.1977 | |||
6 | Hamit Altintop (bis 30.06.2007) | 08.12.1982 | |||
8 | Jörg Böhme (bis 31.12.2004) | 22.01.1974 | |||
10 | Lincoln (bis 30.06.2007) | 22.01.1979 | |||
17 | Sven Vermant (bis 30.06.2005) | 04.04.1973 | |||
18 | Niels Oude Kamphuis (bis 30.06.2005) | 14.11.1977 | |||
19 | Gustavo Varela (bis 30.06.2006) | 14.05.1978 | |||
21 | Alexander Baumjohann (bis 31.12.2006) | 23.01.1987 | |||
31 | Sven Kmetsch (bis 30.06.2005) | 13.08.1970 | |||
33 | Mimoun Azaouagh (ab 27.12.2004) (bis 30.06.2005) | 17.11.1982 | |||
Sturm | |||||
7 | Michael Delura (bis 30.06.2005) | 01.07.1985 | |||
9 | Ailton (bis 30.06.2005) | 19.07.1973 | |||
11 | Ebbe Sand (bis 30.06.2006) | 19.07.1972 | |||
14 | Gerald Asamoah (bis 30.06.2010) | 03.10.1978 | |||
25 | Kai Hesse (bis 30.06.2005) | 20.06.1985 | |||
26 | Mike Hanke (bis 30.06.2005) | 05.11.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.08.2004 19:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.09.2004 19:00 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 10.11.2004 19:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.03.2005 20:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 19.04.2005 20:30 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.05.2005 20:45 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |