Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Herbert Becker (bis 30.06.2007) | 16.11.1964 | ||||
Trainer | |||||
Uwe Weidemann (ab 28.11.2004) (bis 12.11.2007) | 14.06.1963 | ||||
Massimo Morales (bis 27.11.2004) | 20.04.1964 | ||||
Co-Trainer | |||||
Uwe Klein (bis 30.06.2014) | 11.01.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Carsten Nulle (bis 15.02.2006) | 25.07.1975 | |||
12 | Sven Najemnik (bis 30.06.2005) | 07.10.1982 | |||
22 | Patrick Deuß (bis 30.06.2007) | 26.08.1979 | |||
Abwehr | |||||
2 | Gerrit Bürk (bis 30.06.2006) | 13.06.1981 | |||
3 | Augustine Fregene (bis 30.06.2005) | 31.03.1978 | |||
4 | Dirk Böcker (bis 30.06.2006) | 23.02.1976 | |||
5 | Víctor Lorenzón (bis 30.06.2005) | 22.05.1977 | |||
16 | Julius Steegmann (bis 30.06.2006) | 03.08.1984 | |||
19 | Victor Bocchio (bis 30.06.2005) | 06.05.1977 | |||
23 | Laurent Guthleber (bis 30.06.2005) | 26.10.1980 | |||
27 | Mile Božić (ab 01.02.2005) (bis 30.06.2005) | 06.11.1981 | |||
28 | Hamza Çakır (ab 01.10.2004) (bis 30.06.2005) | 30.09.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Nicolaj Hust (bis 30.06.2005) | 30.10.1978 | |||
7 | Thomas Hoersen (bis 30.06.2005) | 11.01.1972 | |||
8 | Markus Lösch (bis 30.06.2005) | 26.09.1971 | |||
12 | Ben Abelski (ab 01.04.2005) (bis 30.06.2006) | 19.09.1982 | |||
13 | Axel Bellinghausen (bis 30.06.2005) | 17.05.1983 | |||
14 | Tim Kruse (bis 30.06.2007) | 10.01.1983 | |||
17 | Andreas Lambertz (bis 30.06.2015) | 15.10.1984 | |||
21 | Marcel Ndjeng (bis 30.06.2005) | 06.05.1982 | |||
24 | Lucas Marzok (ab 01.11.2004) (bis 30.06.2005) | 01.02.1983 | |||
25 | Mariano Pasini (ab 20.08.2004) (bis 30.06.2005) | 19.10.1976 | |||
Sturm | |||||
Murat Gümüstas (ab 01.10.2004) (bis 30.06.2005) | 24.04.1985 | ||||
9 | Frank Mayer (bis 30.06.2005) | 26.07.1977 | |||
10 | Serhij Tytartschuk (bis 28.01.2005) | 07.10.1979 | |||
11 | Gustav Policella (bis 30.06.2005) | 14.09.1975 | |||
15 | Sanshiro Matsumoto (bis 30.06.2005) | 03.05.1984 | |||
18 | Andreas Neumeyer (bis 19.01.2005) | 02.10.1984 | |||
19 | Ivan Pusic (ab 01.05.2005) (bis 30.06.2008) | 03.03.1985 | |||
20 | Marcel Podszus (bis 30.06.2007) | 20.08.1976 | |||
26 | Walter Otta (ab 01.09.2004) (bis 30.06.2005) | 12.12.1973 | |||
29 | Engin Kizilaslan (ab 01.11.2004) (bis 30.06.2005) | 09.08.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.08.2004 15:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |