Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Ronny Teuber (bis 31.01.2007) | 01.09.1965 | ||||
Trainer | |||||
Thomas Doll (ab 18.10.2004) (bis 31.01.2007) | 09.04.1966 | ||||
Klaus Toppmöller (bis 17.10.2004) | 12.08.1951 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ralf Zumdick (bis 31.01.2007) | 10.05.1958 | ||||
Werner Melzer (bis 17.10.2004) | 02.05.1954 | ||||
Torwart | |||||
1 | Martin Pieckenhagen (bis 30.06.2005) | 15.11.1971 | |||
12 | Sascha Kirschstein (bis 30.06.2007) | 09.06.1980 | |||
23 | Stefan Wächter (bis 30.06.2005) | 20.04.1978 | |||
Abwehr | |||||
2 | Björn Schlicke (bis 30.06.2005) | 23.06.1981 | |||
4 | Bastian Reinhardt (bis 30.06.2010) | 19.11.1975 | |||
5 | Daniel Van Buyten (bis 30.06.2006) | 07.02.1978 | |||
15 | Stephan Kling (bis 20.12.2004) | 22.03.1981 | |||
16 | René Klingbeil (bis 30.06.2007) | 02.04.1981 | |||
17 | Jean (ab 01.09.2004) (bis 30.06.2005) | 12.08.1983 | |||
21 | Khalid Boulahrouz (ab 31.08.2004) (bis 18.08.2006) | 28.12.1981 | |||
24 | Mišo Brečko (bis 10.08.2005) | 01.05.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Christian Rahn (bis 18.01.2005) | 15.06.1979 | |||
6 | Raphaël Wicky (bis 22.08.2007) | 26.04.1977 | |||
7 | Mehdi Mahdavikia (bis 30.06.2007) | 24.07.1977 | |||
8 | Almami Moreira (ab 30.08.2004) (bis 30.06.2005) | 16.06.1978 | |||
13 | Leonhard Haas (bis 30.06.2005) | 09.01.1982 | |||
14 | David Jarolím (bis 30.06.2012) | 17.05.1979 | |||
15 | Piotr Trochowski (ab 04.01.2005) (bis 30.06.2011) | 22.03.1984 | |||
18 | Oliver Hampel (bis 30.06.2007) | 02.03.1985 | |||
22 | Stefan Beinlich (bis 30.06.2006) | 13.01.1972 | |||
27 | Alexander Laas (bis 22.07.2007) | 05.05.1984 | |||
28 | Collin Benjamin (bis 15.01.2006) | 03.08.1978 | |||
Sturm | |||||
9 | Bernardo Romeo (bis 06.01.2005) | 10.09.1977 | |||
10 | Sergej Barbarez (bis 30.06.2006) | 17.09.1971 | |||
11 | Benjamin Lauth (bis 24.01.2007) | 04.08.1981 | |||
19 | Mustafa Kučuković (bis 08.08.2006) | 05.11.1986 | |||
20 | Wjatscheslaw Hleb (bis 13.02.2005) | 12.02.1983 | |||
25 | Emile Mpenza (bis 31.12.2005) | 04.07.1978 | |||
30 | Eren Sen (bis 30.06.2005) | 28.09.1984 | |||
32 | Naohiro Takahara (bis 30.06.2006) | 04.06.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.08.2004 15:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |