Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jörg Sievers (bis 30.06.2014) | 22.09.1965 | ||||
Trainer | |||||
Ewald Lienen (bis 09.11.2005) | 28.11.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Michael Frontzeck (bis 09.11.2005) | 26.03.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | Robert Enke (bis 10.11.2009) | 24.08.1977 | |||
25 | Frank Juric (bis 30.06.2008) | 28.10.1973 | |||
30 | Daniel Haas (bis 30.06.2005) | 01.08.1983 | |||
Abwehr | |||||
3 | Dariusz Zuraw (bis 30.06.2008) | 14.11.1972 | |||
4 | Dame Diouf (bis 30.06.2005) | 31.03.1978 | |||
6 | Steven Cherundolo (bis 30.06.2014) | 19.02.1979 | |||
14 | Thomas Schneider (bis 30.06.2005) | 24.11.1972 | |||
18 | Michael Tarnat (bis 30.06.2009) | 27.10.1969 | |||
29 | Per Mertesacker (bis 07.08.2006) | 29.09.1984 | |||
33 | Gürman Agac (bis 30.06.2005) | 18.11.1982 | |||
34 | Markus Schinner (bis 30.06.2006) | 20.01.1981 | |||
35 | Sören Halfar (ab 01.01.2005) (bis 28.08.2007) | 02.01.1987 | |||
40 | Vinicius (bis 30.04.2009) | 31.07.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Christoph Dabrowski (bis 30.06.2006) | 01.07.1978 | |||
8 | Altin Lala (bis 30.06.2012) | 18.11.1975 | |||
10 | Ricardo Sousa (bis 31.01.2005) | 11.01.1979 | |||
16 | Tranquillo Barnetta (bis 30.06.2005) | 22.05.1985 | |||
17 | Nebojsa Krupnikovic (bis 30.06.2005) | 15.08.1973 | |||
19 | Danijel Stefulj (bis 30.06.2005) | 02.06.1973 | |||
20 | Wladimir But (bis 30.06.2005) | 07.09.1977 | |||
22 | Julian de Guzman (bis 30.06.2005) | 25.03.1981 | |||
27 | Silvio Schröter (bis 23.01.2008) | 29.06.1979 | |||
Sturm | |||||
7 | Mohamadou Idrissou (bis 31.01.2005) | 08.03.1980 | |||
9 | Thomas Christiansen (bis 30.06.2006) | 11.03.1973 | |||
11 | Daniel Stendel (bis 30.06.2006) | 04.04.1974 | |||
13 | Roman Wallner (bis 30.06.2005) | 04.02.1982 | |||
15 | Veljko Paunovic (ab 31.01.2005) (bis 29.04.2005) | 21.08.1977 | |||
15 | Clint Mathis (bis 31.12.2004) | 25.11.1976 | |||
21 | Leandro (bis 30.06.2005) | 14.02.1975 | |||
24 | Jiří Štajner (bis 30.06.2010) | 27.05.1976 | |||
26 | Fabian Montabell (bis 30.06.2005) | 13.02.1985 | |||
28 | Jiří Kaufman (bis 30.06.2005) | 28.11.1979 | |||
31 | Sezai Demircán (bis 30.06.2005) | 09.02.1985 | |||
32 | Denis Wolf (bis 30.06.2005) | 15.01.1983 | |||
38 | Salim Djefaflia (bis 10.08.2004) | 09.10.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 22.08.2004 15:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.09.2004 19:00 Uhr |
4 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 09.11.2004 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.03.2005 20:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |