Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Mario Basler (bis 20.09.2005) | 18.12.1968 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dariusz Pasieka (bis 20.09.2005) | 03.08.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Thorsten Müller (bis 30.06.2006) | 07.07.1975 | |||
20 | Felix Hörrlein (bis 30.06.2005) | 17.01.1983 | |||
30 | Erol Sabanov (ab 01.01.2005) (bis 30.06.2006) | 16.05.1974 | |||
Abwehr | |||||
2 | Stefan Binder (bis 30.06.2006) | 12.10.1978 | |||
3 | Dubravko Kolinger (bis 30.06.2005) | 29.11.1975 | |||
4 | Kristjan Glibo (bis 30.06.2006) | 01.04.1982 | |||
5 | Markus Weinzierl (bis 30.06.2005) | 28.12.1974 | |||
12 | George Mbwando (bis 30.06.2006) | 29.10.1975 | |||
16 | Lars Jensen (bis 30.06.2006) | 04.07.1975 | |||
21 | Daniel Wimmer (bis 30.06.2005) | 27.02.1982 | |||
22 | Christian Alder (bis 30.06.2006) | 03.09.1978 | |||
24 | Tobias Fink (bis 30.06.2005) | 11.12.1983 | |||
25 | El Hadji Dione (bis 30.06.2005) | 25.03.1973 | |||
Mittelfeld | |||||
Andreas Kasten (bis 30.06.2005) | 26.02.1985 | ||||
6 | Oliver Fink (bis 09.01.2005) | 06.06.1982 | |||
7 | Grover Gibson (bis 09.01.2006) | 18.11.1978 | |||
9 | Jan Hoffmann (bis 30.06.2006) | 01.09.1979 | |||
10 | Fabrizio Hayer (ab 14.01.2005) (bis 30.06.2006) | 11.05.1969 | |||
10 | Serkan Aslan (bis 23.01.2005) | 15.01.1980 | |||
11 | Sandro Lindschinger (bis 31.12.2004) | 18.10.1985 | |||
13 | Christian Wimmer (bis 30.06.2006) | 30.12.1984 | |||
14 | Stefan Jarosch (bis 30.06.2006) | 17.02.1984 | |||
15 | Sebastian Kreis (ab 01.05.2005) (bis 31.12.2005) | 11.09.1986 | |||
15 | Sebastian Huber (bis 30.06.2005) | 17.05.1983 | |||
17 | Christoph Seiderer (bis 31.12.2004) | 07.12.1979 | |||
19 | Herbert Obele (bis 30.06.2006) | 11.11.1980 | |||
23 | Dominik Schmitt (bis 30.06.2005) | 23.03.1982 | |||
26 | Harald Gfreiter (ab 01.01.2005) (bis 30.06.2006) | 03.12.1974 | |||
Sturm | |||||
8 | Michael Petry (bis 31.12.2005) | 31.08.1976 | |||
11 | Dylan Hughes (ab 12.01.2005) (bis 30.06.2006) | 23.01.1985 | |||
17 | Enrico Kern (ab 01.02.2005) (bis 31.12.2005) | 12.03.1979 | |||
18 | Ali Özcakmak (bis 31.12.2005) | 06.11.1981 | |||
26 | Stefan Köck (bis 30.06.2005) | 16.01.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.08.2004 15:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |