Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Michael Stahl (bis 30.06.2005) | 09.12.1959 | ||||
Trainer | |||||
Eugen Hach (ab 03.11.2004) (bis 30.06.2005) | 19.09.1960 | ||||
Jürgen Luginger (ab 29.10.2004) (bis 02.11.2004) | 08.12.1967 | ||||
Jørn Andersen (bis 28.10.2004) | 03.02.1963 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jürgen Luginger (ab 03.11.2004) (bis 30.06.2005) | 08.12.1967 | ||||
Jürgen Luginger (bis 28.10.2004) | 08.12.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oliver Adler (bis 30.06.2005) | 14.10.1967 | |||
18 | Matko Kalinic (bis 30.06.2005) | 16.05.1979 | |||
28 | Christian Börkel (bis 30.06.2005) | 15.04.1981 | |||
Abwehr | |||||
2 | Gauthier Remacle (bis 30.06.2005) | 26.05.1977 | |||
3 | Anthony Tiéku (bis 30.06.2005) | 16.03.1974 | |||
4 | Andre Astorga (bis 30.06.2005) | 07.01.1980 | |||
5 | Marius Baciu (ab 30.08.2004) (bis 30.06.2005) | 01.05.1975 | |||
6 | Thomas Cichon (bis 30.06.2005) | 09.07.1976 | |||
12 | Adrian Aliaj (bis 30.06.2005) | 24.09.1976 | |||
15 | Benjamin Reichert (bis 30.06.2006) | 17.05.1983 | |||
17 | Monir Ibrahim (bis 30.06.2008) | 22.08.1986 | |||
30 | Hugo Costa (bis 30.06.2005) | 04.11.1973 | |||
40 | Dalibor Gatarić (ab 01.05.2005) (bis 30.06.2005) | 18.05.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Mike Rietpietsch (bis 30.06.2005) | 26.03.1974 | |||
8 | David Montero (bis 30.06.2005) | 16.01.1974 | |||
10 | Bojko Welitschkow (bis 30.06.2005) | 04.02.1974 | |||
11 | Chiquinho (bis 30.06.2005) | 21.03.1974 | |||
13 | Stijn Haeldermans (bis 30.06.2005) | 22.04.1975 | |||
17 | Ralf Keidel (bis 30.06.2005) | 06.03.1977 | |||
19 | Moustapha Salifou (bis 30.06.2005) | 01.06.1983 | |||
20 | Alassane Ouedraogo (bis 30.06.2005) | 07.09.1980 | |||
22 | Jürgen Luginger (bis 30.06.2005) | 08.12.1967 | |||
23 | Dennis Dornauer (bis 30.06.2007) | 20.01.1986 | |||
26 | Ümit Ertural (bis 30.06.2005) | 22.10.1984 | |||
35 | Gerd Wimmer (ab 12.10.2004) (bis 30.06.2005) | 09.01.1977 | |||
Sturm | |||||
9 | Salif Keita (bis 30.06.2005) | 19.10.1975 | |||
9 | Caio (bis 16.09.2004) | 16.08.1975 | |||
14 | Leandro Simioni (bis 30.06.2005) | 29.09.1974 | |||
16 | Tibor Tokody (bis 30.06.2005) | 01.09.1980 | |||
27 | Abdou Ouro-Akpo (bis 30.06.2005) | 05.06.1982 | |||
34 | Péter Bajzát (bis 30.06.2005) | 22.06.1981 | |||
36 | Geoffrey Roman (ab 01.11.2004) (bis 30.06.2005) | 26.02.1982 | |||
37 | Nico Frommer (ab 05.01.2005) (bis 30.06.2005) | 08.04.1978 | |||
41 | Danijel Gatarić (ab 01.05.2005) (bis 30.06.2005) | 18.05.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.08.2004 15:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.09.2004 19:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |