Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Werner Scholz (bis 30.06.2009) | 01.12.1944 | ||||
Trainer | |||||
Georg Kreß (ab 15.10.2004) (bis 30.06.2006) | 12.11.1962 | ||||
Marcel Witeczek (bis 15.10.2004) | 18.10.1968 | ||||
Torwart | |||||
Michael Joswig (bis 30.06.2006) | 13.06.1975 | ||||
Tim Nixdorff (bis 30.06.2006) | 1985 | ||||
Abwehr | |||||
Arthur Matlik (bis 30.06.2006) | 02.09.1977 | ||||
Simon Talarek (ab 21.01.2005) (bis 30.06.2006) | 08.07.1985 | ||||
Michael Jost (bis 31.12.2005) | 26.10.1981 | ||||
Andreas Teichmann (bis 30.06.2005) | 04.06.1970 | ||||
David Klimek (bis 30.06.2005) | 03.09.1981 | ||||
Minja Radovic (bis 30.06.2005) | 27.11.1980 | ||||
Pascal Herzog (bis 30.06.2005) | 07.05.1985 | ||||
3 | Petar Kuschew (bis 30.06.2007) | 21.01.1971 | |||
15 | Cenk Alakazli (bis 30.06.2007) | 19.09.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
Orhan Özkaya (bis 30.06.2006) | 25.03.1978 | ||||
Markus Katriniok (bis 30.06.2006) | 25.04.1972 | ||||
Kai Koitka (bis 30.06.2006) | 30.09.1981 | ||||
Marcel Witeczek (bis 30.06.2005) | 18.10.1968 | ||||
Sunay Acar (bis 30.06.2005) | 29.08.1978 | ||||
Dennis Lucke (bis 30.06.2005) | 12.04.1977 | ||||
8 | Selcuk Dede (bis 30.06.2007) | 02.01.1984 | |||
Sturm | |||||
Charly Kuntz (bis 31.12.2006) | 21.10.1983 | ||||
Mohammed Abdulai (bis 30.06.2006) | 04.12.1980 | ||||
Mike Terranova (ab 11.01.2005) (bis 30.06.2006) | 17.11.1976 | ||||
Abdul Iyodo (ab 21.01.2005) (bis 29.01.2006) | 10.10.1979 | ||||
Yves Lupito (bis 30.06.2005) | 06.02.1982 | ||||
Regjep Banushi (bis 30.06.2005) | 01.07.1981 | ||||
Timo Marner (bis 30.06.2005) | 03.12.1979 | ||||
Dennis Löhr (bis 30.06.2005) | 05.09.1985 | ||||
Guido Silberbach (bis 31.12.2004) | 24.05.1967 | ||||
9 | Dimitrios Ropkas (bis 30.06.2010) | 15.02.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 22.08.2004 15:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |