Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Wolter (bis 30.06.2013) | 04.10.1963 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Bender (bis 30.06.2013) | 08.07.1968 | ||||
Torwart | |||||
Pascal Borel (bis 30.06.2005) | 26.09.1978 | ||||
1 | Kasper Jensen (ab 01.02.2005) (bis 30.06.2007) | 07.10.1982 | |||
1 | Alexander Walke (bis 30.06.2005) | 06.06.1983 | |||
20 | Michael Jürgen (bis 30.06.2008) | 12.09.1973 | |||
27 | Carsten Albers (bis 30.06.2005) | 02.11.1981 | |||
Abwehr | |||||
Benjamin Schmedes (bis 30.06.2005) | 28.02.1985 | ||||
2 | Damir Memišević (bis 30.06.2005) | 22.01.1984 | |||
3 | Stefan Beckert (bis 30.06.2005) | 03.05.1982 | |||
4 | Florian Mohr (bis 30.06.2008) | 25.08.1984 | |||
5 | Björn Schierenbeck (bis 30.06.2008) | 12.07.1974 | |||
8 | Robert Paul (bis 31.12.2004) | 17.10.1984 | |||
14 | Sandro Stallbaum (bis 30.06.2013) | 14.09.1981 | |||
17 | Francis Banecki (bis 30.06.2006) | 17.07.1985 | |||
26 | Christian Schulz (bis 30.06.2005) | 01.04.1983 | |||
Mittelfeld | |||||
Tim Bauer (bis 30.06.2005) | 16.01.1985 | ||||
Krisztian Lisztes (ab 26.03.2005) (bis 27.03.2005) | 02.07.1976 | ||||
Pekka Lagerblom (ab 30.11.2004) (bis 02.12.2004) | 19.10.1982 | ||||
2 | Jérôme Polenz (ab 01.05.2005) (bis 30.06.2007) | 07.11.1986 | |||
7 | Kevin Wittke (bis 30.06.2006) | 17.08.1984 | |||
8 | Daniel Brückner (bis 30.06.2006) | 14.02.1981 | |||
8 | Michael Habryka (ab 01.02.2005) (bis 30.06.2005) | 06.04.1982 | |||
12 | Viktor Pekrul (bis 30.06.2006) | 19.12.1982 | |||
15 | Florian Heidenreich (bis 30.06.2005) | 30.06.1981 | |||
16 | Danny Fütterer (bis 30.06.2005) | 28.08.1975 | |||
19 | Thiago Rockenbach (bis 30.06.2007) | 01.02.1985 | |||
21 | Jarle Birkeland (bis 30.06.2005) | 25.01.1985 | |||
22 | Michael Oelkuch (ab 25.01.2005) (bis 30.06.2005) | 05.02.1973 | |||
22 | Lars Unger (bis 31.12.2004) | 30.09.1972 | |||
25 | Sven Meinecke (bis 30.06.2006) | 10.02.1982 | |||
Sturm | |||||
Nelson Valdez (ab 28.05.2005) (bis 05.06.2005) | 28.11.1983 | ||||
9 | Ruud ter Heide (bis 30.08.2005) | 15.10.1982 | |||
11 | Aaron Hunt (bis 30.09.2006) | 04.09.1986 | |||
18 | Patrick Bärje (ab 01.05.2005) (bis 30.06.2008) | 04.03.1986 | |||
18 | Deniz Kacan (bis 30.06.2005) | 31.05.1984 | |||
24 | Marco Stier (bis 30.06.2005) | 26.03.1984 | |||
24 | Ömer Aktas (bis 30.06.2005) | 21.01.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 20.08.2004 18:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |