Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Uwe Nägele (bis 30.06.2006) | 17.11.1964 | ||||
Trainer | |||||
Hansi Flick (bis 18.11.2005) | 24.02.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Alfred Schön (bis 30.06.2006) | 12.01.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Kevin Knödler (bis 30.06.2005) | 22.03.1976 | |||
20 | Thomas Hillenbrand (bis 30.06.2006) | 10.10.1979 | |||
Abwehr | |||||
Manuel Kaufmann (bis 30.06.2005) | 14.08.1981 | ||||
3 | Sebastian Haag (bis 31.08.2004) | 13.09.1982 | |||
4 | Michael Zepek (bis 30.06.2007) | 19.01.1981 | |||
5 | Marcel Throm (bis 31.12.2007) | 21.04.1979 | |||
12 | Denis Bindnagel (bis 30.06.2008) | 05.06.1979 | |||
22 | Kai Mühlbauer (bis 30.06.2005) | 02.09.1984 | |||
27 | Christian Daub (bis 30.06.2006) | 26.01.1981 | |||
28 | Matthias Örüm (bis 20.01.2007) | 02.11.1975 | |||
29 | Michael Kümmerle (bis 30.06.2005) | 21.04.1979 | |||
Mittelfeld | |||||
Oguzhan Biyik (ab 01.05.2005) (bis 30.06.2005) | 28.09.1986 | ||||
6 | Matthias Born (bis 30.06.2006) | 09.03.1972 | |||
8 | Serhat Gülbas (bis 30.06.2005) | 24.12.1982 | |||
10 | Thomas Ollhoff (bis 16.09.2005) | 15.06.1975 | |||
13 | Martin Lanig (bis 30.06.2006) | 11.07.1984 | |||
14 | Michael Öller (bis 30.06.2005) | 13.08.1978 | |||
16 | Dragan Paljić (bis 30.06.2005) | 08.04.1983 | |||
17 | Sandro Cescutti (bis 30.06.2007) | 06.04.1982 | |||
18 | Nevzet Zukic (bis 30.06.2006) | 09.02.1984 | |||
19 | Sebastian Hofmann (bis 30.06.2006) | 12.09.1983 | |||
21 | Timo Böttjer (bis 30.06.2006) | 31.05.1979 | |||
23 | Heiko Petersen (bis 30.06.2005) | 30.07.1980 | |||
Sturm | |||||
2 | Björn Weber (bis 31.12.2005) | 19.12.1981 | |||
7 | Florian Galuschka (bis 31.12.2004) | 18.05.1982 | |||
9 | Kai Herdling (bis 30.06.2007) | 27.06.1984 | |||
11 | Danny Winkler (bis 31.12.2005) | 16.08.1973 | |||
26 | Heiko Throm (bis 30.06.2005) | 27.05.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.08.2004 18:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |