Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Peter Sirch (bis 30.06.2006) | 30.12.1961 | ||||
Trainer | |||||
Reiner Maurer (ab 04.12.2004) (bis 22.01.2006) | 16.02.1960 | ||||
Rudi Bommer (bis 04.12.2004) | 19.08.1957 | ||||
Co-Trainer | |||||
Bernhard Trares (ab 21.12.2004) (bis 30.06.2006) | 18.08.1965 | ||||
Michael Dämgen (bis 04.12.2004) | 06.04.1961 | ||||
Reiner Maurer (bis 03.12.2004) | 16.02.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Hofmann (bis 30.06.2009) | 03.11.1972 | |||
12 | Timo Ochs (bis 30.06.2006) | 17.10.1981 | |||
22 | Thomas Gebauer (bis 30.06.2005) | 30.06.1982 | |||
Abwehr | |||||
3 | Remo Meyer (bis 30.06.2006) | 12.11.1980 | |||
4 | Quido Lanzaat (bis 30.06.2006) | 30.09.1979 | |||
5 | Slobodan Komljenovic (bis 30.06.2006) | 02.01.1971 | |||
7 | Rodrigo Costa (bis 30.06.2006) | 30.07.1975 | |||
21 | Erol Bulut (bis 30.06.2005) | 30.01.1975 | |||
26 | Patrick Milchraum (bis 30.06.2007) | 26.05.1984 | |||
29 | Stefan Frühbeis (bis 30.06.2005) | 01.03.1979 | |||
30 | Lukas Szukala (bis 30.06.2008) | 26.05.1984 | |||
35 | Marcel Schäfer (bis 30.06.2006) | 07.06.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Pascal Ojigwe (bis 30.06.2005) | 11.12.1976 | |||
6 | Roman Týce (bis 30.06.2007) | 07.05.1977 | |||
8 | Jiayi Shao (bis 30.06.2006) | 10.04.1980 | |||
10 | Karlheinz Pflipsen (bis 30.06.2005) | 31.10.1970 | |||
13 | Harald Cerny (bis 30.06.2007) | 13.09.1973 | |||
14 | Marco Gebhardt (bis 30.06.2006) | 07.10.1972 | |||
16 | Christian Holzer (bis 31.12.2005) | 20.01.1979 | |||
19 | Matthias Lehmann (bis 30.06.2006) | 28.05.1983 | |||
24 | Daniel Baier (bis 30.06.2007) | 18.05.1984 | |||
28 | Denis Bushuev (bis 30.06.2005) | 15.02.1982 | |||
32 | Thomas Wörle (bis 30.06.2005) | 11.02.1982 | |||
33 | Lance Davids (bis 30.08.2005) | 11.04.1985 | |||
Sturm | |||||
9 | Francis Kioyo (bis 30.08.2004) | 18.09.1979 | |||
11 | Michal Kolomaznik (bis 30.06.2006) | 20.07.1976 | |||
17 | Emmanuel Krontiris (bis 30.06.2006) | 11.02.1983 | |||
18 | Paul Agostino (bis 30.06.2007) | 09.06.1975 | |||
23 | Nemanja Vučićević (ab 14.12.2004) (bis 30.06.2006) | 11.08.1979 | |||
25 | Christophe Lepoint (bis 13.01.2005) | 24.10.1984 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 22.08.2004 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 21.09.2004 19:00 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |