Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Stefan Böger (bis 23.05.2006) | 01.06.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Marco Grote (bis 23.05.2006) | 11.10.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Frech (bis 31.12.2007) | 26.03.1976 | |||
23 | Carsten Wehlmann (bis 30.06.2007) | 27.06.1972 | |||
Abwehr | |||||
Steffen Hildebrandt (ab 05.04.2005) (bis 06.04.2005) | 12.01.1982 | ||||
3 | Rouven Schröder (ab 31.08.2004) (bis 30.06.2007) | 18.10.1975 | |||
4 | Alexander Aischmann (bis 30.06.2006) | 15.03.1983 | |||
5 | Florian Thorwart (bis 30.06.2005) | 20.04.1982 | |||
7 | Deniz Doğan (bis 30.06.2007) | 20.10.1979 | |||
15 | Marco Laaser (bis 30.06.2006) | 16.01.1977 | |||
21 | Timo Neumann (bis 30.06.2007) | 09.05.1982 | |||
22 | Ibrahim Türkmen (bis 30.06.2008) | 17.05.1973 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Farai Mbidzo (bis 30.06.2006) | 06.10.1972 | |||
8 | Christian Streit (bis 30.06.2006) | 30.06.1984 | |||
10 | Francis Bugri (bis 30.06.2005) | 09.11.1980 | |||
13 | Artur Zimmermann (bis 30.06.2008) | 13.06.1984 | |||
14 | Markus Kullig (bis 30.06.2007) | 04.11.1974 | |||
17 | Christian Möckel (bis 30.06.2005) | 06.04.1973 | |||
20 | Jan Zimmermann (bis 30.06.2005) | 05.10.1979 | |||
27 | Steve Ridder (bis 31.12.2004) | 29.12.1982 | |||
33 | Tobias Schweinsteiger (ab 31.08.2004) (bis 30.06.2006) | 12.03.1982 | |||
Sturm | |||||
9 | Daniel Bärwolf (bis 30.06.2007) | 13.05.1972 | |||
11 | Karol Zaborowski (bis 30.06.2005) | 19.06.1983 | |||
19 | Riza Karadas (bis 30.06.2008) | 16.01.1985 | |||
26 | Philip Radbruch (bis 31.12.2004) | 20.02.1981 | |||
28 | Metin Sari (bis 31.12.2004) | 15.12.1980 | |||
30 | Lars Kampf (bis 30.06.2006) | 30.04.1978 | |||
34 | Jacob Thomas (bis 31.03.2006) | 14.02.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.08.2004 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |