Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Tino Vogel (bis 05.08.2006) | 30.05.1969 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ronald Färber (bis 30.06.2006) | 15.03.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jens Golle (bis 30.06.2006) | 09.04.1972 | |||
12 | Toni Schröter (bis 30.06.2006) | 21.08.1983 | |||
22 | Jiri Hruby (bis 30.06.2005) | 19.08.1983 | |||
Abwehr | |||||
3 | Veiko Berger (bis 30.06.2005) | 27.01.1973 | |||
4 | Robert Pietsch (bis 30.06.2006) | 21.03.1980 | |||
5 | Tino Findeisen (bis 30.06.2005) | 26.06.1972 | |||
7 | Sven Gemeiner (bis 30.06.2005) | 18.03.1978 | |||
18 | Ardian Dashi (bis 30.06.2006) | 08.08.1975 | |||
Mittelfeld | |||||
Roy Teubel (bis 30.06.2005) | 15.05.1985 | ||||
Chris Warmbier (bis 30.06.2005) | 28.08.1985 | ||||
6 | Arnd Spranger (bis 30.06.2005) | 13.09.1969 | |||
8 | Marco Hölzel (bis 30.06.2008) | 19.05.1972 | |||
9 | Thomas Risch (bis 30.06.2008) | 19.06.1980 | |||
13 | Thomas Pannach (bis 30.06.2005) | 19.08.1980 | |||
14 | René Schulze (bis 30.06.2006) | 12.10.1976 | |||
16 | Carsten Paulick (bis 30.06.2005) | 20.05.1981 | |||
19 | Matthias Pannach (bis 30.06.2006) | 08.07.1978 | |||
20 | Robert Krause (bis 30.06.2005) | 03.12.1979 | |||
Sturm | |||||
Marcel Schuch (bis 30.06.2006) | 21.05.1985 | ||||
10 | Catalin Popa (bis 30.06.2005) | 14.12.1973 | |||
11 | Andrij Sapyschni (bis 30.06.2008) | 08.04.1972 | |||
15 | Christian Reimann (bis 30.06.2006) | 28.11.1979 | |||
21 | Steffen Kellig (bis 30.06.2005) | 04.02.1981 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 22.08.2004 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |