Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Thomas Traub (bis 30.06.2009) | 15.12.1956 | ||||
Trainer | |||||
Slobodan Pajic (ab 31.08.2004) (bis 30.06.2005) | 05.05.1962 | ||||
Peter Zeidler (bis 30.08.2004) | 08.08.1962 | ||||
Co-Trainer | |||||
Slobodan Pajic (bis 30.08.2004) | 05.05.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tobias Linse (bis 30.06.2009) | 30.08.1979 | |||
13 | Daniel Tsiflidis (bis 30.06.2005) | 18.08.1984 | |||
Abwehr | |||||
2 | Stefan Mittelbach (bis 31.12.2005) | 02.09.1978 | |||
3 | Markus Gabriel (bis 31.12.2004) | 14.02.1977 | |||
4 | René Okle (bis 30.06.2005) | 01.01.1983 | |||
5 | Michael Schiele (bis 30.06.2008) | 03.03.1978 | |||
6 | Michael Stickel (bis 30.06.2009) | 14.04.1981 | |||
7 | Marcel Busch (bis 30.06.2005) | 02.02.1982 | |||
8 | Eberhard Ilg (bis 30.06.2006) | 19.09.1983 | |||
16 | Cassio da Silva (bis 22.01.2008) | 22.11.1978 | |||
21 | Jonathan Zydko (bis 31.01.2006) | 12.01.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
10 | Ünal Demirkiran (bis 31.01.2006) | 24.06.1979 | |||
11 | Branko Okic (ab 01.01.2005) (bis 30.06.2007) | 16.02.1969 | |||
11 | Andreas Mayer (bis 31.12.2004) | 15.12.1980 | |||
14 | Marco Haller (bis 30.06.2005) | 30.06.1984 | |||
17 | Regillio Nooitmeer (ab 01.01.2005) (bis 30.06.2005) | 16.07.1983 | |||
20 | Bernd Maier (bis 30.06.2007) | 30.11.1974 | |||
22 | Jörn Schmiedel (bis 30.06.2006) | 13.09.1978 | |||
24 | Dennis Hillebrand (ab 01.09.2004) (bis 30.06.2005) | 30.11.1979 | |||
27 | Karl-Heinz Brückel (bis 31.12.2004) | 24.09.1982 | |||
Sturm | |||||
9 | Christian Seeber (bis 31.12.2005) | 11.02.1973 | |||
15 | Carl Collins (bis 31.12.2004) | 01.01.1982 | |||
17 | Jonathan Cummins (bis 31.01.2005) | 29.04.1983 | |||
18 | Marco Sailer (bis 30.06.2009) | 16.11.1985 | |||
19 | Miguel Coulibaly (bis 30.06.2005) | 15.10.1972 | |||
23 | Neno Rogosic (bis 24.08.2005) | 02.09.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 22.08.2004 15:00 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |