Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ramon Berndroth (bis 30.06.2005) | 24.03.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ervin Lamçe (bis 30.06.2007) | 11.09.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Andre Friedrichs (bis 30.06.2005) | 13.01.1972 | |||
23 | Patrik Borger (bis 30.06.2005) | 19.01.1979 | |||
24 | Benjamin Loose (bis 30.06.2005) | 04.01.1984 | |||
Abwehr | |||||
3 | Dario Fossi (bis 30.06.2005) | 21.05.1981 | |||
4 | Dennis Gersdorf (bis 30.06.2005) | 13.03.1980 | |||
5 | Sven Bagemiel (bis 30.06.2005) | 07.07.1977 | |||
9 | Jörg Zenker (bis 30.06.2007) | 21.01.1971 | |||
10 | Arne Westphal (bis 31.12.2004) | 27.09.1980 | |||
20 | Christian Schmidt (bis 30.06.2005) | 07.04.1980 | |||
22 | Kai Lass (bis 30.06.2005) | 28.03.1979 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Kai Siedschlag (bis 30.06.2006) | 04.10.1983 | |||
7 | Sven Jahnsen (bis 31.12.2006) | 13.06.1972 | |||
8 | Andre Drewes (bis 30.06.2005) | 12.09.1979 | |||
13 | Marinko Ružić (bis 30.06.2013) | 17.10.1977 | |||
15 | Marco Möller (bis 30.06.2007) | 10.12.1984 | |||
16 | Hans-Christian Mergel (bis 30.06.2005) | 12.12.1984 | |||
17 | Ervin Lamçe (bis 30.06.2007) | 11.09.1972 | |||
21 | Samir Naciri (bis 30.06.2005) | 05.12.1979 | |||
Sturm | |||||
6 | Danilo Blank (bis 30.06.2006) | 28.06.1974 | |||
11 | Admir Cehic (bis 30.06.2005) | 07.01.1981 | |||
14 | Thorben Reibe (bis 30.06.2005) | 28.05.1982 | |||
18 | Erkan Kilicaslan (bis 30.06.2007) | 05.04.1985 | |||
19 | Faruk Celik (bis 30.06.2007) | 19.04.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 22.08.2004 15:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |