Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christoph John (bis 30.06.2007) | 24.12.1958 | ||||
Torwart | |||||
Thomas Kessler (bis 30.06.2009) | 20.01.1986 | ||||
Benjamin Finke (bis 30.06.2007) | 09.09.1982 | ||||
Dieter Paucken (bis 30.06.2007) | 20.09.1982 | ||||
Abwehr | |||||
Carsten Cullmann (ab 01.02.2006) (bis 30.06.2009) | 05.03.1976 | ||||
Stefan Schwellenbach (bis 30.06.2009) | 17.03.1984 | ||||
Dennis Esser (bis 30.06.2008) | 20.04.1985 | ||||
Kevin Schöneberg (bis 30.06.2007) | 24.08.1985 | ||||
Sebastian Zinke (bis 30.06.2007) | 20.02.1985 | ||||
Tobias Nickenig (bis 29.01.2007) | 01.08.1984 | ||||
Marvin Matip (bis 31.10.2006) | 25.09.1985 | ||||
Roland Benschneider (bis 30.06.2006) | 22.08.1980 | ||||
Alaattin Tosun (bis 30.06.2006) | 10.11.1983 | ||||
Björn Schlicke (ab 01.02.2006) (bis 28.02.2006) | 23.06.1981 | ||||
Timo Achenbach (bis 01.08.2005) | 03.09.1982 | ||||
Mittelfeld | |||||
Mike Wunderlich (bis 31.12.2008) | 25.03.1986 | ||||
Adem Demir (bis 30.06.2007) | 31.03.1987 | ||||
Enis Alushi (bis 29.01.2007) | 22.12.1985 | ||||
Christian Schlösser (bis 31.12.2006) | 15.07.1985 | ||||
Sebastian Schindzielorz (bis 30.06.2006) | 21.01.1979 | ||||
Christian Rahn (bis 30.06.2006) | 15.06.1979 | ||||
Markus Feulner (bis 30.06.2006) | 12.02.1982 | ||||
Mark Zeh (bis 30.06.2006) | 19.11.1983 | ||||
Gerard Sambou (bis 30.06.2006) | 29.10.1984 | ||||
Denis Epstein (bis 30.06.2006) | 02.07.1986 | ||||
Felix Bachmann (bis 30.06.2006) | 12.03.1986 | ||||
Adil Chihi (bis 30.06.2006) | 21.02.1988 | ||||
Julien Lücke (bis 30.06.2006) | 15.06.1985 | ||||
Patrick Weiser (ab 01.03.2006) (bis 31.03.2006) | 25.12.1971 | ||||
Youssef Mokhtari (ab 01.02.2006) (bis 28.02.2006) | 05.03.1979 | ||||
Jürgen Heinrichs (bis 31.12.2005) | 21.01.1977 | ||||
Andrew Sinkala (ab 28.10.2005) (bis 30.11.2005) | 18.06.1979 | ||||
Christian Springer (ab 01.09.2005) (bis 30.09.2005) | 15.07.1971 | ||||
Sturm | |||||
Marius Laux (bis 30.06.2009) | 07.02.1986 | ||||
Bastian Volkert (bis 30.06.2007) | 30.11.1983 | ||||
Daniel Chitsulo (bis 30.06.2006) | 07.03.1983 | ||||
Patrick Helmes (ab 01.08.2005) (bis 30.06.2006) | 01.03.1984 | ||||
Silvio Pagano (bis 30.06.2006) | 12.09.1985 | ||||
Anthony Lurling (ab 18.08.2005) (bis 22.08.2005) | 22.04.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 19.08.2005 19:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |