Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Heinz Böhmann (bis 30.06.2014) | 14.06.1962 | ||||
Trainer | |||||
Didier Philippe (ab 04.05.2006) (bis 30.06.2006) | 28.09.1961 | ||||
Rudi Bommer (ab 31.08.2005) (bis 03.05.2006) | 19.08.1957 | ||||
Fritz Fuchs (ab 23.08.2005) (bis 30.08.2005) | 18.10.1943 | ||||
Horst Ehrmantraut (bis 23.08.2005) | 11.12.1955 | ||||
Co-Trainer | |||||
Didier Philippe (bis 03.05.2006) | 28.09.1961 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tobias Rott (bis 30.06.2006) | 29.01.1981 | |||
12 | Peter Eich (bis 30.06.2007) | 18.06.1963 | |||
15 | Christian Stuff (bis 20.12.2005) | 11.08.1982 | |||
25 | Marc Ziegler (bis 30.06.2006) | 13.06.1976 | |||
Abwehr | |||||
2 | Vinh Long Willemin (bis 31.08.2005) | 08.01.1982 | |||
3 | Sebastian Pelzer (bis 30.06.2006) | 24.09.1980 | |||
5 | Marcel Rozgonyi (bis 30.06.2006) | 28.01.1976 | |||
6 | Philipp Haastrup (bis 14.01.2007) | 05.03.1982 | |||
14 | Adiele Echendu (bis 30.06.2006) | 17.11.1978 | |||
16 | Stephan Kling (bis 30.06.2007) | 22.03.1981 | |||
17 | Alexis Genet (ab 01.01.2006) (bis 23.08.2007) | 09.06.1982 | |||
18 | Clément Halet (bis 30.06.2007) | 21.05.1984 | |||
21 | Aïmen Demai (bis 30.06.2006) | 10.12.1982 | |||
33 | Manuel Hornig (bis 30.06.2007) | 18.12.1982 | |||
44 | Hany Ramzy (ab 19.10.2005) (bis 30.06.2006) | 10.03.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Marcel Mahouvé (ab 13.10.2005) (bis 31.08.2006) | 16.01.1973 | |||
7 | Matthias Hagner (bis 30.06.2006) | 15.08.1974 | |||
8 | Thorsten Nehrbauer (bis 30.06.2007) | 12.01.1978 | |||
9 | Tamandani Nsaliwa (bis 30.06.2006) | 28.01.1982 | |||
10 | Faysal El-Idrissi (bis 31.12.2005) | 16.11.1977 | |||
13 | Mustapha Hadji (bis 30.06.2006) | 16.11.1971 | |||
20 | Marco Laping (bis 30.06.2007) | 14.02.1978 | |||
22 | Chadli Amri (ab 28.08.2005) (bis 30.06.2006) | 14.12.1984 | |||
24 | Matej Sucurovic (bis 31.12.2005) | 08.05.1985 | |||
30 | Nico Zimmermann (bis 29.01.2007) | 02.09.1985 | |||
Sturm | |||||
Arif Karaoglan (bis 30.06.2008) | 21.01.1986 | ||||
11 | Jonathan Jäger (ab 01.02.2006) (bis 30.06.2007) | 23.05.1978 | |||
11 | Gunter Thiebaut (bis 31.12.2005) | 12.01.1977 | |||
17 | Peter Buljan (bis 31.12.2005) | 14.07.1978 | |||
19 | Henrich Benčík (bis 30.06.2006) | 04.10.1978 | |||
23 | Yilmaz Örtülü (bis 30.06.2006) | 30.03.1980 | |||
27 | Nazif Hajdarović (bis 30.01.2007) | 22.09.1984 | |||
36 | Taifour Diane (bis 31.12.2006) | 01.11.1972 | |||
40 | Ivan Dudić (ab 27.01.2006) (bis 30.06.2006) | 01.11.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 20.08.2005 15:00 Uhr |
4 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 25.10.2005 19:30 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |