Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Werner Friese (bis 30.06.2006) | 30.03.1946 | ||||
Trainer | |||||
Peter Pacult (ab 28.12.2005) (bis 03.09.2006) | 28.10.1959 | ||||
Sven Köhler (ab 15.12.2005) (bis 27.12.2005) | 24.02.1966 | ||||
Christoph Franke (bis 15.12.2005) | 20.12.1944 | ||||
Co-Trainer | |||||
Tom Stohn (ab 01.01.2006) (bis 03.09.2006) | 21.12.1968 | ||||
Meinhard Hemp (bis 15.12.2005) | 10.12.1942 | ||||
Sven Köhler (bis 14.12.2005) | 24.02.1966 | ||||
Torwart | |||||
1 | Ignjac Kresic (bis 30.06.2006) | 19.10.1966 | |||
12 | Darko Horvat (bis 30.06.2006) | 19.05.1973 | |||
23 | Oliver Herber (bis 30.06.2007) | 09.09.1981 | |||
Abwehr | |||||
2 | Dexter Langen (bis 30.06.2006) | 16.12.1980 | |||
3 | Volker Oppitz (bis 30.06.2010) | 16.02.1978 | |||
4 | Witold Wawrzyczek (bis 31.12.2005) | 22.05.1973 | |||
5 | Levente Csik (bis 30.06.2007) | 29.04.1974 | |||
15 | André Weiß (bis 30.06.2007) | 05.10.1983 | |||
16 | Robert Heiße (bis 30.06.2006) | 18.07.1983 | |||
17 | Dennis Cagara (bis 30.06.2006) | 19.02.1985 | |||
25 | Tomáš Votava (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 21.02.1974 | |||
27 | Pavel Pergl (ab 16.01.2006) (bis 30.06.2006) | 14.11.1977 | |||
34 | Robert Scannewin (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 05.10.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
Reimund Linkert (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2007) | 13.02.1983 | ||||
6 | Maik Wagefeld (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 25.02.1981 | |||
6 | Marco Christ (bis 29.08.2005) | 06.11.1980 | |||
7 | Mariusz Kukielka (bis 30.06.2006) | 07.11.1976 | |||
8 | Christian Hauser (bis 30.06.2007) | 13.01.1976 | |||
10 | Ivo Ulich (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2008) | 05.09.1974 | |||
13 | Christian Fröhlich (bis 30.06.2006) | 27.10.1977 | |||
14 | Alen Basic (bis 30.06.2006) | 20.09.1980 | |||
18 | Karsten Oswald (bis 30.06.2006) | 30.06.1975 | |||
21 | René Beuchel (bis 31.12.2007) | 31.07.1973 | |||
22 | Alexander Ludwig (ab 13.08.2005) (bis 30.06.2006) | 31.01.1984 | |||
31 | Marc Hensel (bis 30.06.2006) | 17.04.1986 | |||
32 | Silvio Bär (bis 30.06.2006) | 15.03.1983 | |||
33 | Michael Lerchl (bis 30.06.2006) | 09.08.1986 | |||
35 | Ansgar Brinkmann (bis 31.12.2005) | 05.07.1969 | |||
Sturm | |||||
9 | Thomas Bröker (bis 30.06.2006) | 22.01.1985 | |||
11 | Thomas Neubert (bis 30.06.2006) | 14.11.1980 | |||
19 | Tomislav Stanic (bis 15.01.2006) | 30.05.1981 | |||
20 | Joshua Kennedy (bis 30.06.2006) | 20.08.1982 | |||
26 | Jan Koziak (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 13.08.1978 | |||
30 | Marco Vorbeck (bis 30.06.2006) | 24.06.1981 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.08.2005 14:30 Uhr |
3 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 25.10.2005 19:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |