Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Andreas Menger (bis 30.06.2011) | 11.09.1972 | ||||
Trainer | |||||
Friedhelm Funkel (bis 30.06.2009) | 10.12.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Armin Reutershahn (bis 30.06.2009) | 01.03.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oka Nikolov (bis 30.06.2013) | 25.05.1974 | |||
21 | Markus Pröll (bis 30.06.2010) | 28.08.1979 | |||
28 | Jan Zimmermann (bis 30.06.2010) | 19.04.1985 | |||
Abwehr | |||||
2 | Patrick Ochs (bis 30.06.2011) | 14.05.1984 | |||
3 | Andree Wiedener (bis 26.01.2006) | 14.03.1970 | |||
5 | Aleksandar Vasoski (bis 30.06.2011) | 21.11.1979 | |||
11 | Du-Ri Cha (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 25.07.1980 | |||
12 | Markus Husterer (bis 31.12.2005) | 16.06.1983 | |||
15 | Jurica Puljiz (bis 30.06.2006) | 13.12.1979 | |||
16 | Christoph Spycher (bis 30.06.2010) | 30.03.1978 | |||
22 | Christopher Reinhard (bis 30.06.2007) | 19.05.1985 | |||
23 | Marco Russ (bis 15.07.2011) | 04.08.1985 | |||
29 | Chris (bis 30.08.2011) | 25.08.1978 | |||
31 | Mounir Chaftar (bis 30.06.2008) | 29.01.1986 | |||
33 | Marko Rehmer (bis 30.06.2007) | 29.04.1972 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Christoph Preuß (bis 30.06.2009) | 04.07.1981 | |||
6 | Christian Lenze (bis 18.01.2006) | 26.04.1977 | |||
7 | Benjamin Köhler (bis 17.01.2013) | 04.08.1980 | |||
8 | Stefan Lexa (bis 30.06.2006) | 01.11.1976 | |||
10 | Markus Weissenberger (bis 30.06.2008) | 08.03.1975 | |||
13 | Jermaine Jones (bis 30.06.2007) | 03.11.1981 | |||
17 | Daniyel Cimen (bis 31.12.2006) | 19.01.1985 | |||
24 | Alexander Schur (bis 30.06.2006) | 23.07.1971 | |||
25 | Alexander Huber (bis 31.12.2005) | 25.02.1985 | |||
30 | Benjamin Huggel (bis 30.06.2007) | 07.07.1977 | |||
Sturm | |||||
9 | Arie van Lent (bis 15.01.2006) | 31.08.1970 | |||
11 | Du-Ri Cha (bis 31.12.2005) | 25.07.1980 | |||
14 | Alexander Meier (bis 30.06.2018) | 17.01.1983 | |||
18 | Ioannis Amanatidis (ab 26.07.2005) (bis 18.07.2011) | 03.12.1981 | |||
20 | Francisco Copado (bis 28.08.2006) | 19.07.1974 | |||
26 | Dominik Stroh-Engel (bis 31.12.2006) | 27.11.1985 | |||
27 | Nico Frommer (bis 07.01.2006) | 08.04.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 19.08.2005 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 25.10.2005 19:30 Uhr |
6 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.12.2005 19:00 Uhr |
4 : 1 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.01.2006 19:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 11.04.2006 20:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.04.2006 20:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |