Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jürgen Roth-Lebenstedt (bis 30.06.2006) | 22.10.1962 | ||||
Manfred Petz (ab 09.01.2006) (bis 30.06.2006) | 05.05.1961 | ||||
Trainer | |||||
Eugen Hach (ab 25.10.2005) (bis 30.06.2006) | 19.09.1960 | ||||
Michael Prus (bis 24.10.2005) | 04.02.1968 | ||||
Co-Trainer | |||||
Arno Michels (bis 24.10.2005) | 16.09.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Dario Krešić (bis 30.06.2006) | 11.01.1984 | |||
16 | Daniel Ischdonat (bis 30.06.2006) | 09.06.1976 | |||
21 | Enrico Keller (bis 30.06.2006) | 17.08.1978 | |||
Abwehr | |||||
2 | Stefan Fleck (bis 31.12.2005) | 26.04.1982 | |||
3 | Alexander Adrian (bis 30.06.2006) | 28.08.1984 | |||
6 | Harry Koch (bis 30.06.2006) | 15.11.1969 | |||
10 | Milan Drageljevic (bis 30.06.2006) | 28.02.1977 | |||
14 | Nobutaka Suzuki (bis 30.06.2006) | 12.09.1983 | |||
19 | Michael Dingels (bis 30.06.2006) | 04.01.1986 | |||
20 | Miodrag Latinovic (ab 23.08.2005) (bis 30.06.2006) | 29.08.1970 | |||
20 | Tom Schnell (bis 05.08.2005) | 08.10.1985 | |||
23 | David Thieser (bis 30.06.2006) | 01.07.1984 | |||
34 | Edwin Bediako (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 02.11.1980 | |||
36 | Christian Stuff (ab 21.12.2005) (bis 30.06.2006) | 11.08.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Markus Lösch (bis 30.06.2006) | 26.09.1971 | |||
7 | Michael Falkenmayer (bis 30.06.2006) | 26.11.1982 | |||
8 | Daniel Bauer (bis 30.06.2006) | 17.10.1982 | |||
12 | Jens Robben (bis 08.01.2006) | 27.04.1983 | |||
13 | Samir Louadj (bis 30.06.2006) | 09.12.1985 | |||
15 | Sebastian Becker (bis 30.06.2006) | 10.04.1985 | |||
17 | Gustav Schulz (bis 30.06.2006) | 27.06.1985 | |||
30 | Sebastian Zimmer (bis 30.06.2006) | 31.08.1982 | |||
37 | Dominik Groß (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 02.03.1985 | |||
43 | Heiko Weber (ab 01.04.2006) (bis 30.06.2006) | 22.01.1987 | |||
Sturm | |||||
4 | Angelo Donato (bis 30.06.2006) | 06.02.1977 | |||
9 | Najeh Braham (bis 30.06.2006) | 20.05.1977 | |||
11 | Thomas Klasen (bis 31.12.2005) | 16.09.1983 | |||
18 | Michael Fleck (bis 31.12.2005) | 06.01.1981 | |||
22 | Deniz Kacan (bis 30.06.2006) | 31.05.1984 | |||
25 | Holger Lemke (bis 30.06.2006) | 22.07.1987 | |||
32 | Christian Schmid (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 26.12.1983 | |||
38 | Vitus Nagorny (ab 20.01.2006) (bis 30.06.2006) | 21.06.1978 | |||
39 | Peter Buljan (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 14.07.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 20.08.2005 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |