Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Schädlich (bis 17.12.2007) | 30.12.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Holger Erler (bis 17.12.2007) | 21.03.1950 | ||||
Torwart | |||||
1 | Russi Petkov (bis 30.06.2007) | 21.06.1976 | |||
21 | Jörg Hahnel (bis 30.06.2006) | 11.01.1982 | |||
25 | Tomasz Bobel (bis 30.06.2008) | 29.12.1974 | |||
Abwehr | |||||
3 | Tomasz Kos (bis 30.06.2011) | 04.04.1974 | |||
5 | Norman Loose (bis 30.06.2008) | 10.01.1980 | |||
16 | Fabian Bröcker (bis 30.01.2006) | 15.04.1983 | |||
20 | Sven Günther (bis 30.06.2006) | 22.02.1974 | |||
23 | René Trehkopf (bis 30.06.2008) | 08.04.1980 | |||
24 | Uwe Ehlers (bis 30.06.2007) | 08.03.1975 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Daniel Jungwirth (bis 08.01.2007) | 15.01.1982 | |||
6 | Jörg Emmerich (bis 30.06.2008) | 09.03.1974 | |||
7 | Marco Kurth (bis 30.06.2008) | 18.08.1978 | |||
8 | Swetomir Tschipew (bis 26.01.2006) | 16.08.1977 | |||
10 | Dawit Siradse (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 21.10.1981 | |||
11 | Florian Heller (bis 30.06.2008) | 10.03.1982 | |||
12 | Kevin Hampf (bis 21.01.2008) | 24.03.1984 | |||
14 | Skerdilaid Curri (bis 30.06.2012) | 06.10.1975 | |||
15 | Richard Dostálek (bis 30.06.2007) | 26.04.1974 | |||
17 | Hendrik Liebers (bis 30.06.2008) | 18.12.1975 | |||
18 | Christian Mikolajczak (bis 30.06.2006) | 15.05.1981 | |||
28 | Christian Lenze (ab 19.01.2006) (bis 07.08.2007) | 26.04.1977 | |||
Sturm | |||||
4 | Tomáš Klinka (bis 30.06.2007) | 24.04.1977 | |||
9 | Vitus Nagorny (bis 19.01.2006) | 21.06.1978 | |||
13 | Sebastian Helbig (bis 30.06.2006) | 25.04.1977 | |||
29 | Andrzej Juskowiak (bis 30.06.2007) | 03.11.1970 | |||
30 | Ersin Demir (bis 30.06.2007) | 08.12.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 19.08.2005 19:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.10.2005 20:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |