Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dieter Ferner (bis 30.06.2006) | 16.01.1949 | ||||
Co-Trainer | |||||
Marc Schommer (bis 30.06.2006) | 06.06.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Enver Marina (bis 30.06.2006) | 27.01.1977 | |||
20 | Christophe Reibel (bis 30.06.2006) | 04.06.1983 | |||
Abwehr | |||||
Muhterem Baydar (bis 30.06.2006) | 31.01.1981 | ||||
2 | Patrick Kwetsche (bis 30.06.2006) | 05.11.1976 | |||
3 | Manuel Cuccu (bis 30.06.2006) | 24.04.1979 | |||
4 | Benjamin Paulus (bis 30.06.2006) | 01.03.1982 | |||
5 | Artur Lemm (bis 30.06.2006) | 31.03.1975 | |||
Mittelfeld | |||||
Stefan Fleck (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 26.04.1982 | ||||
6 | Levent Yalkin (bis 30.06.2006) | 26.09.1979 | |||
7 | Bülent Türker (bis 30.06.2006) | 31.12.1970 | |||
8 | Thomas Hofer (bis 30.06.2006) | 20.08.1982 | |||
10 | Angelo Bonsignore (bis 30.06.2006) | 06.12.1980 | |||
12 | Iwasaki Kazuma (bis 30.06.2006) | 31.01.1978 | |||
13 | Roland Klose (bis 30.06.2006) | 13.11.1982 | |||
14 | Jan Küchling (bis 30.06.2006) | 21.03.1976 | |||
15 | David Cuccu (bis 30.06.2006) | 03.07.1981 | |||
18 | Marc Summa (bis 30.06.2006) | 15.09.1981 | |||
Sturm | |||||
Michael Fleck (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 06.01.1981 | ||||
9 | Marco Dittgen (bis 30.06.2006) | 19.08.1974 | |||
11 | Pierre Hallé (bis 30.06.2006) | 18.06.1981 | |||
16 | Alexander Sosna (bis 30.06.2006) | 06.09.1980 | |||
17 | Alexej Gaponenko (bis 30.06.2006) | 10.09.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.08.2005 17:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |