Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jörg Sievers (bis 30.06.2014) | 22.09.1965 | ||||
Trainer | |||||
Peter Neururer (ab 10.11.2005) (bis 30.08.2006) | 26.04.1955 | ||||
Ewald Lienen (bis 09.11.2005) | 28.11.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thomas Kristl (ab 01.01.2006) (bis 11.09.2006) | 18.04.1963 | ||||
Michael Schjønberg (ab 10.11.2005) (bis 31.08.2006) | 19.01.1967 | ||||
Michael Frontzeck (bis 09.11.2005) | 26.03.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | Robert Enke (bis 10.11.2009) | 24.08.1977 | |||
25 | Frank Juric (bis 30.06.2008) | 28.10.1973 | |||
30 | Morten Jensen (bis 30.06.2010) | 20.09.1987 | |||
Abwehr | |||||
3 | Dariusz Zuraw (bis 30.06.2008) | 14.11.1972 | |||
4 | Jonas Troest (ab 29.01.2006) (bis 31.01.2007) | 04.03.1985 | |||
6 | Steven Cherundolo (bis 30.06.2014) | 19.02.1979 | |||
18 | Michael Tarnat (bis 30.06.2009) | 27.10.1969 | |||
29 | Per Mertesacker (bis 07.08.2006) | 29.09.1984 | |||
32 | Moritz Marheineke (bis 30.06.2008) | 20.02.1985 | |||
34 | Markus Schinner (bis 30.06.2006) | 20.01.1981 | |||
35 | Sören Halfar (bis 28.08.2007) | 02.01.1987 | |||
40 | Vinicius (bis 30.04.2009) | 31.07.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Christoph Dabrowski (bis 30.06.2006) | 01.07.1978 | |||
8 | Altin Lala (bis 30.06.2012) | 18.11.1975 | |||
10 | Ricardo Sousa (bis 30.06.2006) | 11.01.1979 | |||
14 | Hanno Balitsch (bis 30.06.2010) | 02.01.1981 | |||
23 | Tschawdar Jankow (bis 30.06.2009) | 29.03.1984 | |||
26 | Jan Rosenthal (bis 30.06.2010) | 07.04.1986 | |||
27 | Silvio Schröter (bis 23.01.2008) | 29.06.1979 | |||
28 | Hendrik Hahne (bis 30.06.2008) | 15.04.1986 | |||
36 | Johannes Dietwald (bis 30.06.2007) | 13.04.1985 | |||
42 | Markus Weck (ab 01.10.2005) (bis 30.06.2006) | 17.02.1984 | |||
Sturm | |||||
7 | Michael Delura (bis 30.06.2006) | 01.07.1985 | |||
9 | Thomas Christiansen (bis 30.06.2006) | 11.03.1973 | |||
11 | Daniel Stendel (bis 30.06.2006) | 04.04.1974 | |||
13 | Thomas Brdaric (bis 30.06.2008) | 23.01.1975 | |||
16 | Vahid Hashemian (bis 30.06.2008) | 21.07.1976 | |||
21 | Mohamadou Idrissou (bis 08.01.2006) | 08.03.1980 | |||
24 | Jiří Štajner (bis 30.06.2010) | 27.05.1976 | |||
31 | Fabian Montabell (bis 30.06.2008) | 13.02.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 19.08.2005 19:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 25.10.2005 19:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.12.2005 19:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |