Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Klaus Thomforde (bis 15.02.2010) | 01.12.1962 | ||||
Trainer | |||||
Frank Neubarth (bis 02.10.2006) | 29.07.1962 | ||||
Co-Trainer | |||||
Volker Manz (bis 30.06.2008) | 13.12.1961 | ||||
Torwart | |||||
1 | Simon Henzler (bis 30.06.2011) | 01.12.1976 | |||
24 | Henrik Preuß (bis 30.06.2008) | 07.11.1980 | |||
25 | Adrian Horn (bis 30.06.2007) | 07.10.1983 | |||
Abwehr | |||||
2 | Alexej Spasskow (bis 30.06.2007) | 29.01.1980 | |||
3 | Jan Sandmann (bis 30.06.2009) | 03.05.1978 | |||
4 | Sven Boy (bis 30.06.2010) | 02.10.1976 | |||
5 | Frank Paulus (bis 30.06.2007) | 07.09.1978 | |||
6 | Michael Molata (bis 30.06.2007) | 10.02.1973 | |||
Mittelfeld | |||||
Matthias Hummel (bis 30.06.2006) | 03.11.1984 | ||||
7 | Thomas Piorunek (bis 30.06.2006) | 27.07.1979 | |||
8 | Stefan Kühne (bis 31.12.2005) | 15.08.1980 | |||
11 | Philipp Heithölter (bis 30.06.2007) | 28.08.1982 | |||
14 | Henning Grieneisen (bis 30.06.2007) | 09.09.1984 | |||
15 | Marton Vass (bis 30.06.2006) | 20.02.1985 | |||
16 | Marc Nielsen (bis 30.06.2008) | 10.08.1984 | |||
17 | Fin Bartels (ab 25.11.2005) (bis 30.06.2007) | 07.02.1987 | |||
18 | Torben Tutas (bis 30.06.2006) | 30.05.1976 | |||
20 | Michael Niedrig (bis 30.06.2007) | 12.01.1980 | |||
21 | Mike Rietpietsch (ab 27.01.2006) (bis 30.06.2006) | 26.03.1974 | |||
22 | Thorsten Rohwer (bis 30.06.2009) | 18.10.1976 | |||
23 | Björn Lindemann (bis 30.06.2006) | 23.01.1984 | |||
28 | Hüseyin Dogan (bis 30.06.2007) | 20.10.1979 | |||
30 | Heiko Petersen (bis 30.06.2007) | 30.07.1980 | |||
Sturm | |||||
9 | Pavel Dobrý (bis 30.06.2007) | 01.02.1976 | |||
10 | Ryan Coiner (bis 30.06.2006) | 07.09.1979 | |||
13 | Patrick Würll (bis 30.06.2006) | 16.08.1978 | |||
19 | Christopher Hauptmann (bis 30.06.2007) | 15.08.1985 | |||
26 | André Breitenreiter (bis 30.06.2007) | 02.10.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 19.08.2005 19:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |