Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Brano Arsenovic (bis 30.06.2006) | 12.07.1968 | ||||
Trainer | |||||
Günter Güttler (ab 07.04.2006) (bis 30.06.2008) | 31.05.1961 | ||||
Dariusz Pasieka (ab 21.09.2005) (bis 06.04.2006) | 03.08.1965 | ||||
Mario Basler (bis 20.09.2005) | 18.12.1968 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dariusz Pasieka (bis 20.09.2005) | 03.08.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Thorsten Müller (bis 30.06.2006) | 07.07.1975 | |||
30 | Erol Sabanov (bis 30.06.2006) | 16.05.1974 | |||
Abwehr | |||||
Daniel Brode (bis 30.06.2006) | 23.02.1984 | ||||
Bastian Schmiofski (bis 30.06.2006) | 26.03.1987 | ||||
2 | Stefan Binder (bis 30.06.2006) | 12.10.1978 | |||
3 | Cristovao Trombin (bis 30.06.2006) | 04.06.1980 | |||
4 | Kristjan Glibo (bis 30.06.2006) | 01.04.1982 | |||
12 | George Mbwando (bis 30.06.2006) | 29.10.1975 | |||
15 | Tobias Fink (ab 26.01.2006) (bis 30.06.2006) | 11.12.1983 | |||
16 | Lars Jensen (bis 30.06.2006) | 04.07.1975 | |||
17 | Christian Kritzer (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2007) | 09.02.1977 | |||
20 | David Romminger (bis 30.06.2006) | 28.03.1983 | |||
22 | Christian Alder (bis 30.06.2006) | 03.09.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
Christian Zechmann (bis 30.06.2006) | 21.06.1984 | ||||
5 | Sebastian Kreis (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 11.09.1986 | |||
6 | David Montero (bis 30.08.2006) | 16.01.1974 | |||
7 | João Brito (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 05.06.1974 | |||
7 | Grover Gibson (bis 09.01.2006) | 18.11.1978 | |||
8 | Dino Toppmöller (ab 31.08.2005) (bis 30.06.2006) | 23.11.1980 | |||
9 | Jan Hoffmann (bis 30.06.2006) | 01.09.1979 | |||
10 | Fabrizio Hayer (bis 30.06.2006) | 11.05.1969 | |||
13 | Christian Wimmer (bis 30.06.2006) | 30.12.1984 | |||
14 | Stefan Jarosch (bis 30.06.2006) | 17.02.1984 | |||
15 | Sebastian Kreis (bis 31.12.2005) | 11.09.1986 | |||
19 | Herbert Obele (bis 30.06.2006) | 11.11.1980 | |||
24 | Andreas Schäffer (bis 30.06.2006) | 02.10.1984 | |||
26 | Harald Gfreiter (bis 30.06.2006) | 03.12.1974 | |||
32 | Marian Faltermeier (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 09.03.1985 | |||
Sturm | |||||
Christian Pollinger (bis 30.06.2006) | 22.12.1983 | ||||
8 | Michael Petry (bis 31.12.2005) | 31.08.1976 | |||
11 | Senad Tiganj (ab 30.01.2006) (bis 30.06.2006) | 28.08.1975 | |||
11 | Dylan Hughes (bis 30.06.2006) | 23.01.1985 | |||
17 | Enrico Kern (bis 31.12.2005) | 12.03.1979 | |||
18 | Michael Petry (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 31.08.1976 | |||
18 | Ali Özcakmak (bis 31.12.2005) | 06.11.1981 | |||
21 | Faouzi Atmani (ab 27.01.2006) (bis 30.06.2007) | 08.11.1984 | |||
23 | Jürgen Schmid (bis 30.06.2006) | 11.02.1982 | |||
27 | Markus Reisinger (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 02.04.1987 | |||
28 | Stefan Köck (bis 30.06.2006) | 16.01.1985 | |||
34 | Anton Schinder (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2006) | 13.06.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 20.08.2005 15:00 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |