Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Peter Gadinger (bis 27.03.2012) | 06.07.1956 | ||||
Trainer | |||||
Edmund Becker (bis 19.08.2009) | 18.07.1956 | ||||
Torwart | |||||
1 | Markus Miller (bis 30.06.2009) | 08.04.1982 | |||
14 | Martin Fischer (bis 30.06.2006) | 17.12.1969 | |||
27 | Jean-François Kornetzky (bis 30.06.2006) | 28.07.1982 | |||
Abwehr | |||||
3 | Kai Oswald (bis 31.01.2006) | 29.11.1977 | |||
4 | Christian Kritzer (bis 31.12.2005) | 09.02.1977 | |||
5 | Mario Eggimann (bis 30.06.2008) | 24.01.1981 | |||
16 | Martin Stoll (bis 30.06.2009) | 09.02.1983 | |||
20 | Benjamin Barg (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2007) | 15.09.1984 | |||
21 | Christian Eichner (bis 30.06.2009) | 24.11.1982 | |||
22 | Thomas Kies (bis 30.06.2007) | 16.10.1975 | |||
23 | Florian Dick (bis 30.06.2008) | 09.11.1984 | |||
24 | Carsten Rothenbach (bis 30.06.2006) | 03.09.1980 | |||
26 | Marcus Mann (bis 30.06.2006) | 14.03.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Bradley Carnell (bis 30.06.2006) | 21.01.1977 | |||
6 | Christian Hassa (bis 30.06.2006) | 03.10.1976 | |||
7 | Giovanni Federico (bis 30.06.2007) | 04.10.1980 | |||
8 | Danny Schwarz (bis 30.06.2006) | 11.05.1975 | |||
10 | Ioannis Masmanidis (bis 04.01.2006) | 09.03.1983 | |||
12 | Jan Männer (bis 30.06.2007) | 27.08.1982 | |||
13 | Michael Mutzel (bis 30.06.2009) | 27.09.1979 | |||
17 | Timo Staffeldt (bis 30.06.2007) | 09.02.1984 | |||
20 | Godfried Aduobe (bis 30.06.2006) | 29.10.1975 | |||
25 | Sascha Traut (ab 01.01.2006) (bis 30.06.2007) | 21.05.1985 | |||
Sturm | |||||
9 | Edmond Kapllani (bis 30.06.2009) | 31.07.1982 | |||
11 | Sean Dundee (bis 30.06.2006) | 07.12.1972 | |||
15 | Jiří Kaufman (bis 30.06.2007) | 28.11.1979 | |||
18 | Sebastian Freis (bis 30.06.2009) | 23.04.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 19.08.2005 19:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.10.2005 19:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |